Franziska Ehrsam
domiciled in Sissach, from Häfelfingen Active mandates: Ehrsam Solutions GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Franziska Ehrsam", please log in or register free of charge.You are now following "Franziska Ehrsam"
Credit rating You can stay up to date through "Franziska Ehrsam", please log in or register free of charge.You are now following "Franziska Ehrsam"
|
Places where people with the name Franziska Ehrsam live
Sectors in which people with the name Franziska Ehrsam work
Other social services
Other social services
Private persons with the name Franziska Ehrsam
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franziska Ehrsam
Publication number: HR01-1005935452, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Ehrsam Solutions GmbH, in Sissach, CHE-439.610.275, Schulstrasse 18, 4450 Sissach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Sozial, Finanzen und Administration. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ehrsam, Franziska, von Häfelfingen, in Sissach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005915056, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sozialkraft GmbH, in Fällanden, CHE-348.057.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2022, Publ. 1005470595).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrsam, Franziska, von Häfelfingen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Eric, von Poschiavo, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005465391, Commercial Registry Office Zurich, (20)
sozialkraft GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-348.057.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060476).
Statutenänderung:
01.04.2022.
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Fröschbach 63, 8117 Fällanden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri, Eric, von Poschiavo, in Fällanden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ehrsam, Franziska, von Häfelfingen, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.