Raphael Georg Egger
domiciled in Basel, from Basel Active mandates: Egger Dommer Bär AG, SecureDNA Stiftung and more Connected persons: Nicolas Simon Dommer, Cédric Michael Bär, Kevin Michael Esvelt and more You can stay up to date through "Raphael Georg Egger", please log in or register free of charge.You are now following "Raphael Georg Egger"
Credit rating You can stay up to date through "Raphael Georg Egger", please log in or register free of charge.You are now following "Raphael Georg Egger"
|
Places where people with the name Raphael Georg Egger live
Sectors in which people with the name Raphael Georg Egger work
Notary and advocate office
IT services
Operation of investment companies
Religious, political or secular associations
Notary and advocate office
IT services
Operation of investment companies
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Raphael Georg Egger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Raphael Georg Egger
Publication number: HR02-1005992442, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Egger Dommer Bär KlG, in Basel, CHE-195.955.702, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005673076).
Statutenänderung:
15.03.2024.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 254'296.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 134'296.39 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'200 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Egger Dommer Bär AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwälte, Notare, dipl. Steuerexperten und andere qualifizierte Berater. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch für ihre Aktionäre, andere Gruppengesellschaften oder Dritte Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären, anderen Gruppengesellschaften oder Dritten für eigene oder fremde Rechnung Finanzierungen gewähren, ob entgeltlich oder nicht.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dommer, Dr. Nicolas Simon, von Bütschwil-Ganterschwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Egger, Raphael Georg, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Bär, Cédric Michael, von Schattdorf, in Basel, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005971608, Commercial Registry Office Zug, (170)
SecureDNA Stiftung, in Zug, CHE-269.863.420, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hurni, Konrad, von Fräschels, in Saint-Sulpice (VD), Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Raphael Georg, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005775341, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Veolia Industry Building - Switzerland AG, in Basel, CHE-101.297.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005622189).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Raphael Georg, von Basel, in Basel, Direktor, mit Einzelunterschrift.