Lukas Eggenschwiler
domiciled in Zürich, from Aedermannsdorf Active mandates: WAHA Premium Travel AG in Liquidation Connected persons: Walter A. Eggenschwiler, Therese Eggenschwiler You can stay up to date through "Lukas Eggenschwiler", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Eggenschwiler"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Eggenschwiler", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Eggenschwiler"
|
Places where people with the name Lukas Eggenschwiler live
Sectors in which people with the name Lukas Eggenschwiler work
Travel agency and tour operator services
Travel agency and tour operator services
Private persons with the name Lukas Eggenschwiler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas Eggenschwiler
Publication number: HR02-1005931466, Commercial Registry Office Berne, (36)
WAHA Premium Travel AG, in Bern, CHE-303.617.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784263).
Firma neu:
WAHA Premium Travel AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(WAHA Premium Travel SA en liquidation) (WAHA Premium Travel Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Walter, von Aedermannsdorf, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eggenschwiler, Lukas, von Aedermannsdorf, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005925846, Commercial Registry Office Berne, (36)
Leinenweberei Bern AG, in Bern, CHE-105.959.442, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, Rudolf, von Bern, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Lukas Martin, von Aedermannsdorf, in Ostermundigen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005717633, Commercial Registry Office Berne, (36)
Haco AG, in Muri bei Bern, CHE-102.698.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2023, Publ. 1005701764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenschwiler, Lukas, von Aedermannsdorf, in Fribourg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rohrbach, Hans Peter, von Guggisberg, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien.