Lavdim Durmishi
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: SMA Swiss Marketing Academy AG Connected persons: Philipp Lustenberger, Daniel Nussbaumer, Christopher Guido Benjamin Hein and more You can stay up to date through "Lavdim Durmishi", please log in or register free of charge.You are now following "Lavdim Durmishi"
Credit rating You can stay up to date through "Lavdim Durmishi", please log in or register free of charge.You are now following "Lavdim Durmishi"
|
Places where people with the name Lavdim Durmishi live
Sectors in which people with the name Lavdim Durmishi work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Lavdim Durmishi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lavdim Durmishi
Publication number: HR02-1005555203, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SMA Swiss Marketing Academy AG, in Zürich, CHE-462.010.883, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oertli, Brigitte, von Uster, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Blank, Nina, von Zollikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmishi, Lavdim, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hein, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertschi, Alexia, von Oberglatt, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmann, Sophie Julia, von Mettmenstetten, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uyan, Ersan, von Neuenkirch, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 3679563, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Clever Glanz GmbH, in Zürich, CHE-278.208.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2804601).
Statutenänderung:
26.07.2017.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Bahnstrasse 102, 8105 Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durmishi, Lavdim, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bajrami, Lulzim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2804601, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Clever Glanz GmbH, in Zürich, CHE-278.208.533, Buckhauserstrasse 40, 8048 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.04.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und die Übernahme von Dienstleistungen wie Liegenschaftenservice, Hauswartungen, Reinigungen und alle direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Reinigungsbranche stehenden Geschäften, zuzüglich allgemeine Bodenisolationen, Rohrdämmungen und Demontagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Durmishi, Lavdim, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.