Renate Dürr
domiciled in Malans SG, from Buchs (SG) and Wartau Active mandates: wendax GmbH Connected persons: Hanspeter Dürr You can stay up to date through "Renate Dürr", please log in or register free of charge.You are now following "Renate Dürr"
Credit rating You can stay up to date through "Renate Dürr", please log in or register free of charge.You are now following "Renate Dürr"
|
|
Renate Dürr
domiciled in Untersiggenthal, from Untersiggenthal Active mandates: FRD Immobilien AG Connected persons: Franz Roland Dürr You can stay up to date through "Renate Dürr", please log in or register free of charge.You are now following "Renate Dürr"
Credit rating You can stay up to date through "Renate Dürr", please log in or register free of charge.You are now following "Renate Dürr"
|
Places where people with the name Renate Dürr live
Sectors in which people with the name Renate Dürr work
IT services
Management of real estate portfolio properties
IT services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Renate Dürr
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Renate Dürr
Publication number: HR02-1005704396, Commercial Registry Office Aargau, (400)
AKSA WÜRENLOS AG, in Würenlos, CHE-110.337.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürr, Renate, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsten, Marc, von Saanen, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004920237, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
roadtours GmbH, in Wartau, CHE-113.963.888, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S.15, Publ. 5696428).
Firma neu:
roadtours GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Hanspeter, von Wartau, in Malans SG (Wartau), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Dürr, Renate, von Wartau, in Malans SG (Wartau), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Wartau und Buchs (SG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung Bürgerort aufgrund geänderter Eintragungspraxis].
Publication number: HR02-1004673600, Commercial Registry Office Aargau, (400)
AKSA WÜRENLOS AG, in Würenlos, CHE-110.337.944, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3147465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU Vision AG (CHE-101.685.352), in Biel-Benken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buscher, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürr, Franz Roland, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Savicic, Igor, von Oberglatt, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle;
Dürr, Renate, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].