Uwe Dünnebier
domiciled in Einsiedeln, from Germany Active mandates: objectale GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Uwe Dünnebier", please log in or register free of charge.You are now following "Uwe Dünnebier"
Credit rating You can stay up to date through "Uwe Dünnebier", please log in or register free of charge.You are now following "Uwe Dünnebier"
|
|
Uwe Dünnebier
domiciled in Weinheim, from Germany Active mandates: Smart Private Traders GmbH Connected persons: Annerose Birgit Meissner, Dobrivoje Malic, Sinisa Bozic You can stay up to date through "Uwe Dünnebier", please log in or register free of charge.You are now following "Uwe Dünnebier"
Credit rating You can stay up to date through "Uwe Dünnebier", please log in or register free of charge.You are now following "Uwe Dünnebier"
|
Places where people with the name Uwe Dünnebier live
Sectors in which people with the name Uwe Dünnebier work
IT services
Services regarding management consulting
IT services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Uwe Dünnebier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Uwe Dünnebier
Publication number: HR02-1006058377, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
objectale GmbH, bisher in Zug, CHE-383.103.716, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004685014).
Statutenänderung:
07.06.2024.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil neu:
Bodenmattli 9, 8846 Willerzell.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Vermittlung von IT- und Telekommunikations-Dienstleistungen, IT-Strategie-Beratung und Business Development. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünnebier, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Oberengstringen].
Publication number: HR02-1005772748, Commercial Registry Office Zug, (170)
consense solutions gmbh, in Baar, CHE-112.723.229, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
objectale GmbH (CHE-383.103.716), in Zug, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dünnebier, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AAA Sales & Management GmbH (CHE-115.832.872), in Baar, Gesellschafterin, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005421180, Commercial Registry Office Zug, (170)
consense solutions gmbh, bisher in Wetzikon (ZH), CHE-112.723.229, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773042).
Statutenänderung:
02.02.2022.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Büelstrasse 25A, 6340 Baar. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünnebier, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Pfeifer, Wilhelm, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.