Jean-Marc du Fay de Lavallaz
domiciled in Muraz (Collombey), from Monthey Active mandates: Le Verger de la Vallée SA Connected persons: Guillaume Charles André du Fay de Lavallaz, Sébastien Roger Morisod, Gilbert Morisod You can stay up to date through "Jean-Marc du Fay de Lavallaz", please log in or register free of charge.You are now following "Jean-Marc du Fay de Lavallaz"
Credit rating You can stay up to date through "Jean-Marc du Fay de Lavallaz", please log in or register free of charge.You are now following "Jean-Marc du Fay de Lavallaz"
|
Places where people with the name Jean-Marc du Fay de Lavallaz live
Sectors in which people with the name Jean-Marc du Fay de Lavallaz work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Jean-Marc du Fay de Lavallaz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jean-Marc du Fay de Lavallaz
Publication number: HR02-1006107638, Commercial Registry Office Valais, (621)
Le Verger de la Vallée SA, à Collombey-Muraz, CHE-409.353.949, société anonyme (No. FOSC 122 du 28.06.2021, Publ. 1005231166).
Inscription ou modification de personne(s):
du Fay de Lavallaz, Guillaume Charles André, de Monthey, à Champéry, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
du Fay de Lavallaz, Jean-Marc, de Monthey, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].
Publication number: 6702546, Commercial Registry Office Valais, (621)
VALPHARM SA, à Monthey, CH-621.3.000.806-6, société anonyme (No. FOSC 2 du 04.01.2007, p. 20, Publ. 3707920).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
du Fay de Lavallaz, Jean-Marc, de Monthey, à Collombey-Muraz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Magada, Mario, de Morges, à Préverenges, président, avec signature collective à deux;
Baillod, Marcel, de Val-de-Travers, à Villars-Sainte-Croix, administrateur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal (CH-550.1.006.816-6), à Lausanne, organe de révision.
Publication number: 6683728, Commercial Registry Office Valais, (621)
Le Verger de la Vallée SA, à Collombey-Muraz, CH-621.3.008.413-9, Rue des Dents-du-Midi 30, 1868 Collombey-Muraz, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.05.2012.
But:
toutes activité dans le domaine immobilier, tout particulièrement l'achat, la vente, la location, l'administration et la gérance d'immeubles et tous travaux les concernant;
la société peut procéder à toutes opérations financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but ou aptes à le favoriser;
elle peut en outre créer des succursales en Suisse ou à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 09.05.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
du Fay de Lavallaz, Jean-Marc, de Monthey, à Collombey-Muraz, président, avec signature individuelle;
Morisod, Sébastien Roger, de Vérossaz, à Choëx (Monthey), administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Morisod, Gilbert, de Troistorrents, à Troistorrents, administrateur, avec signature collective à deux;
Alberti, Alberto, de Monthey, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux.