Besnik Dobraj
domiciled in Oberentfelden, from Kosovo Active mandates: B & B Group GmbH, eesom AG in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Besnik Dobraj", please log in or register free of charge.You are now following "Besnik Dobraj"
Credit rating You can stay up to date through "Besnik Dobraj", please log in or register free of charge.You are now following "Besnik Dobraj"
|
Places where people with the name Besnik Dobraj live
Sectors in which people with the name Besnik Dobraj work
General structural engineering
General structural engineering
Private persons with the name Besnik Dobraj
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Besnik Dobraj
Publication number: HR01-1005933840, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
B & B Group GmbH, in Luzern, CHE-344.909.615, Obergrundstrasse 117b, 6005 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Generalunternehmung mit allen in diesem Bereich zusammenhängenden Tätigkeiten sowie die Ausführung von Gipserarbeiten und Malerarbeiten. Die Gesellschaft darf alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung und Förderung ihres Hauptzweckes dienlich sind. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie kann auch Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge abzuschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 09.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Dobraj, Besnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005085846, Commercial Registry Office Zug, (170)
eesom AG, bisher in Bern, CHE-112.621.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, Publ. 5297282).
Statutenänderung:
17.12.2020. 07.01.2021.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Ruessenstrasse 6, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fraenkler, Pascal, von Tramelan, in Obergerlafingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Paul Dr., von Engelberg, in Mühleberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Z'graggen, Kaspar Prof. Dr., von Silenen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Martin, von Eriswil, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobraj, Besnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4035319, Commercial Registry Office Aargau, (400)
EDEL Fenster GmbH, in Buchs (AG), CHE-154.002.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316731).
Statutenänderung:
25.01.2018.
Sitz neu:
Suhr.
Domizil neu:
Bernstrasse Ost 14, 5034 Suhr.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobraj, Besnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buchs (AG)].