Enzo Dileo
domiciled in Hünenberg, from Cham Active mandates: DILEO ENZO GmbH Connected persons: Leomarielina Silverio, Santa Ybelices Dileo You can stay up to date through "Enzo Dileo", please log in or register free of charge.You are now following "Enzo Dileo"
Credit rating You can stay up to date through "Enzo Dileo", please log in or register free of charge.You are now following "Enzo Dileo"
|
Places where people with the name Enzo Dileo live
Sectors in which people with the name Enzo Dileo work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Enzo Dileo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Enzo Dileo
Publication number: 2113657, Commercial Registry Office Zug, (170)
DCD-Trade GmbH, in Cham, CHE-113.273.393, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 14, Publ. 5778250).
Firma neu:
DCD-Trade GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Schluechtstrasse 14, 6330 Cham. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.04.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dileo, Enzo, von Cham, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Camenzind, Daniel, von Gersau, in Cham, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1120263, Commercial Registry Office Zug, (170)
DILEO ENZO GmbH, in Cham, CH-170.4.003.154-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 25, Publ. 5033368).
Domizil neu:
Langackerstrasse 29, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dileo Camenzind, Pieranna, von Gersau, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Camenzind, Daniel, von Gersau, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dileo, Santa Ybelices, von Cham, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silverio, Leomarielina, von Merishausen, in Basel, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dileo, Enzo, von Cham, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: in Cham].
Publication number: 5033368, Commercial Registry Office Zug, (170)
DILEO ENZO GmbH, in Cham, CH-170.4.003.154-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2001, S. 339).
Statutenänderung:
12.05.2009.
Domizil neu:
Adelheid-Page-Strasse 1, 6330 Cham.
Zweck neu:
Beratungen, Planungen und Installationen von Heizungs-, Sanitär- und Kälteanlagen, Installation konventioneller und alternativer Heizungsanlagen sowie Wartung, Unterhalt, Sanierung und Reparaturservice;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dileo, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dileo, Enzo, von Cham, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00];
Dileo Camenzind, Pieranna, von Gersau, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Camenzind, Daniel, von Gersau, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.