Marcel Diggelmann
domiciled in Ecublens, from Fischenthal Active mandates: Crow security GmbH, Teamsquare Sàrl Connected persons: Didier Gag You can stay up to date through "Marcel Diggelmann", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Diggelmann"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Diggelmann", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Diggelmann"
|
Places where people with the name Marcel Diggelmann live
Sectors in which people with the name Marcel Diggelmann work
Other construction
Other Business-to-Business services
Other construction
Other Business-to-Business services
Private persons with the name Marcel Diggelmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Diggelmann
Publication number: HR02-1005533126, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Crow security GmbH, in Basel, CHE-415.739.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2020, Publ. 1005004797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvi, Daniel Roger, von Auenstein, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gag, Didier, französischer Staatsangehöriger, in Reiningue (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Diggelmann, Marcel, von Fischenthal, in Ecublens (VD), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4194360, Commercial Registry Office Ticino, (501)
City Carburoil SA, in Rivera, CH-514.3.000.043-7, commercio di carburanti, Società anonima (FUSC no. 121 del 26.6.2007, pagina 15, publ. 3993750).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Braconi, Giuseppe, cittadino italiano, in Stabio, direttore, con firma collettiva a due con il presidente, il vice-presidente o il delegato;
Diggelmann, Marcel, da Fischenthal, in Ecublens VD, direttore, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Montagner, Renzo, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), con procura collettiva a due con il delegato o il direttore ;
Gerster, Marc, da Twann, in Losanna, direttore, con firma collettiva a due.
Publication number: 3518198, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dator AG, in Dietikon, CH-400.3.002.995-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2004, S. 19, Publ. 2396472).
Statutenänderung:
4.08.2006.
Domizil neu:
Neumattstrasse 14, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt a) die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiet des Vertriebs von Thermalmassagebetten und im Weiteren die Einrichtung von Studios, in denen die Massagebetten von Kunden frequentiert werden können sowie der Handel von und mit verwandten Produkten;
b) ferner die Durchführung aller Geschäfte, die damit direkt oder indirekt verbunden sind;
c) sie kann Immobilien sowie Schutzrechte aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern und kann sich überdies an anderen Unternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diggelmann, Richard, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diggelmann, Marcel, von Fischenthal, in Dietikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.