Angelo Di Grazia
domiciled in Wängi, from Benken (SG) Active mandates: simple beauty Cosmetics Daniela Di Grazia Connected persons: Daniela Di Grazia You can stay up to date through "Angelo Di Grazia", please log in or register free of charge.You are now following "Angelo Di Grazia"
Credit rating You can stay up to date through "Angelo Di Grazia", please log in or register free of charge.You are now following "Angelo Di Grazia"
|
Places where people with the name Angelo Di Grazia live
Sectors in which people with the name Angelo Di Grazia work
Personal wellness and beauty services
Personal wellness and beauty services
Private persons with the name Angelo Di Grazia
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Angelo Di Grazia
Publication number: 2348887, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ice Cube GmbH, in Wetzikon ZH, CHE-109.899.916, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6773508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Grazia, Angelo, von Benken SG, in Wängi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 345 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langenbach, Alvaro, von Glarus, in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 690 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 345 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2220411, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
simple beauty Cosmetics Daniela Di Grazia, bisher in Hittnau, CHE-104.612.361, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 205 vom 22.10.1998, S. 7221).
Sitz neu:
Wängi.
Domizil neu:
Aadorferstrasse 54, 9545 Wängi.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Grazia, Daniela, von Benken SG, in Wängi, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hittnau];
Di Grazia, Angelo, von Benken SG, in Wängi, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hittnau].
Publication number: 6773508, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Staff-Club GmbH, in Wetzikon ZH, CH-020.4.025.885-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, S. 33, Publ. 5035766).
Statutenänderung:
28.06.2012.
Firma neu:
Ice Cube GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Clubbetriebes. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 23.05.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 23.05.2002 eine Lüftungsanlage, zwei Kaffeemaschinen und eine Eiswürfelmaschine, wofür CHF 69'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ristagno, Dario, von Bauma, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 69 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Grazia, Angelo, von Benken SG, in Wängi, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 345 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Langenbach, Alvaro, von Glarus, in Erlenbach ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 345 Stammanteilen zu je CHF 100.00.