Georges Desponds
domiciled in Lausanne, from Domdidier Active mandates: Société de laiterie de Vennes Connected persons: Charles Profit, Edouard Mayor, Paul Rouge You can stay up to date through "Georges Desponds", please log in or register free of charge.You are now following "Georges Desponds"
Credit rating You can stay up to date through "Georges Desponds", please log in or register free of charge.You are now following "Georges Desponds"
|
Places where people with the name Georges Desponds live
Sectors in which people with the name Georges Desponds work
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Private persons with the name Georges Desponds
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georges Desponds
Publication number: 1459393, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aireo GmbH, in Zug, CHE-278.706.972, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1127419).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Desponds, Georges François, von Cossonay, in Gimel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Roux, Katia Mireille, von Genève, in Gimel, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wyss, Kurt Hans, von Büron, in Chavannes-de-Bogis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1127419, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aireo GmbH, in Zug, CH-170.4.011.765-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7100908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin-Peulet, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Saint Julien Sur Veyle (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
van der Weiden, Koen Johannes Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Mézériat (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Kurt Hans, von Büron, in Chavannes-de-Bogis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Desponds, Georges François, von Cossonay, in Gimel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 7100908, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aireo GmbH (Aireo s.à.r.l.) , in Zug, CH-170.4.011.765-5, c/o Weidmann & Rudolf, Bundesplatz 16, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.03.2013.
Zweck:
Internationaler Handel und Vertrieb von sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Waren aller Art insbesondere auf dem Gebiet der Wasser, Luft- und Energieaufbereitung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Post, Telefax oder auf elektronischem Weg. Mit Erklärung vom 04.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Desponds, Georges François, von Cossonay, in Gimel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Martin-Peulet, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Saint Julien Sur Veyle (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
van der Weiden, Koen Johannes Gerardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Mézériat (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.