Dr. Maxime Maurice Delaloye
domiciled in Riddes, from Riddes Active mandates: DELALOYE - Entreprenariat Agricole Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Dr. Maxime Maurice Delaloye", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Maxime Maurice Delaloye"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Maxime Maurice Delaloye", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Maxime Maurice Delaloye"
|
Places where people with the name Maxime Maurice Delaloye live
Sectors in which people with the name Maxime Maurice Delaloye work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Maxime Maurice Delaloye
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maxime Maurice Delaloye
Publication number: 3820729, Commercial Registry Office Valais, (600)
Valsynthese SA, in Brig-Glis, CHE-103.334.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3377967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
L'Eplattenier, François André Dr., von Les Geneveys-sur-Coffrane, in Hofstetten SO (Hofstetten-Flüh), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delaloye, Maurice, von Riddes, in Riddes, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guntern Flückiger, Rebekka, von Brig-Glis, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fardel, Mathieu Edouard, von Ayent, in Sion, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guzzetti, Mara Beatrice, von Therwil, in Therwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troger, Markus, von Raron, in Raron, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3182477, Commercial Registry Office Valais, (621)
DR - Food & Beverage Sàrl, à Riddes, CHE-260.895.951, Impasse des Fruits 7, 1908 Riddes, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
11.11.2016.
But:
exploitation de restaurants, bars à vins, oenothèques, mise en valeur et vente de vins, spiritueux et produits du terroir, ainsi que vente de nourriture et de boissons lors d'événements promotionnels, récréatifs, sportifs et toutes opérations convergentes;
la société peut effectuer toute opération en relation avec son but social, notamment acquérir des biens immobiliers;
la société peut ouvrir des succursales en Suisse ou à l'étranger;
la société peut en outre exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but en Suisse ou à l'étranger;
la société peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 11.11.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Delaloye, Maxime, de Riddes, à Riddes, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00;
Remondeulaz, Denis, de Chamoson, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: 1298011, Commercial Registry Office Valais, (621)
RedElec Technologie SA, à Riddes, CHE-113.683.868, société anonyme (No. FOSC 151 du 06.08.2010, p. 13, Publ. 5761164).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Delaloye, Maurice, de Riddes, à Riddes, président, avec signature collective à deux;
Couchepin, Gaspard, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Larpin, Pascal, de Féchy, à Charrat, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Narcisse, de Isérables, à Isérables, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Vouillamoz, Raymond, de Riddes, à Savièse, vice-président, avec signature collective à deux;
Delessert, Frédéric, de Sion, à Bramois (Sion), administrateur, avec signature collective à deux;
Rouiller-Monay, Stéphane, de Troistorrents, à Collombey-Muraz, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: Rouiller, Stéphane, secrétaire (hors-conseil) sans droit de signature];
Crettenand, Jean Christophe, de Isérables, à Riddes, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature.