Alain de Roche
domiciled in Oberhofen am Thunersee, from Roches (BE) Active mandates: ANDERSWO Objektmanagement GmbH, de Roche Trading Connected persons: Aline Nicole de Roche, Leandro Livio Tillmann You can stay up to date through "Alain de Roche", please log in or register free of charge.You are now following "Alain de Roche"
Credit rating You can stay up to date through "Alain de Roche", please log in or register free of charge.You are now following "Alain de Roche"
|
Places where people with the name Alain de Roche live
Sectors in which people with the name Alain de Roche work
Management of real estate portfolio properties
Production and processing of wooden goods
Management of real estate portfolio properties
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Alain de Roche
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alain de Roche
Publication number: HR02-1004586373, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-280.264.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, S.0, Publ. 2084255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tillmann, Aline Nicole, von Kallnach, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zalud, Martin, von Heimberg, in Heimenschwand (Buchholterberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2084255, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-280.264.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152666).
Statutenänderung:
27.03.2015.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 27.03.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Marcel, von Konolfingen, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7152666, Commercial Registry Office Berne, (36)
Pier 17 AG, in Oberhofen am Thunersee, CH-036.3.056.861-9, Schlossgasse 10, 3653 Oberhofen am Thunersee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Restaurants. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, veräussern und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tillmann, Aline Nicole, von Kallnach, in Oberhofen am Thunersee, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
de Roche, Alain, von Roches BE, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Marcel, von Konolfingen, in Hilterfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.