Véronique de la Grange
domiciled in Genève, from Genève Active mandates: Proactive Solutions SA, Société Immobilière Parc de Budé E SA and more Connected persons: Jean-François Alfred Ferrario, Yves Philippe Fontannaz, Guy Gilbert Bourban and more You can stay up to date through "Véronique de la Grange", please log in or register free of charge.You are now following "Véronique de la Grange"
Credit rating You can stay up to date through "Véronique de la Grange", please log in or register free of charge.You are now following "Véronique de la Grange"
|
Places where people with the name Véronique de la Grange live
Sectors in which people with the name Véronique de la Grange work
IT services
Management of real estate portfolio properties
Secretarial and office administration services
IT services
Management of real estate portfolio properties
Secretarial and office administration services
Private persons with the name Véronique de la Grange
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Véronique de la Grange
Publication number: HR02-1005342734, Commercial Registry Office Valais, (626)
Proactive Solutions SA, à Sion, CHE-101.095.788, société anonyme (No. FOSC 113 du 14.06.2019, Publ. 1004651794).
Nouvelle adresse:
Route de la Drague 18, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey Panigas fiduciaire SA (CHE-108.525.554), à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Ferrario, Jean-François, de Montreux, à Lutry, administrateur délégué, avec signature collective à deux [précédemment: directeur général, avec signature collective à deux];
Bourban, Guy Gilbert, dit Gilbert, de Nendaz, à Nendaz, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Muffat-es-Jacques, Philippe, de Commugny, à Croydon (GB), administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Commugny];
Bourban Lopes, Véronique, de Nendaz, à Le Grand-Saconnex, directrice, avec signature collective à deux [précédemment: à Genève];
FR Révisions et Conseils SA (CHE-470.028.282), à Sion, organe de révision;
de la Grange, Véronique, de Genève, à Genève, avec procuration collective à deux [précédemment: administratrice, avec signature collective à deux].
Publication number: HR02-1005257041, Commercial Registry Office Valais, (626)
Hitachi Systems Security Europe SA, à Sierre, CHE-112.408.992, société anonyme (No. FOSC 86 du 05.05.2020, Publ. 1004883525).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaudreau, Daniel, ressortissant canadien, à Lorraine (CA), administrateur, avec signature collective à deux;
Kino, Satoru, ressortissant japonais, à Blainville (CA), directeur, avec signature collective à deux;
de la Grange, Véronique, de Genève, à Genève, directrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pierrehumbert Heuri, Carole, de Luzern, à Nendaz, directrice, avec signature collective à deux.
Publication number: 4155835, Commercial Registry Office Valais, (626)
Proactive Solutions SA, à Sion, CHE-101.095.788, société anonyme (No. FOSC 247 du 20.12.2017, Publ. 3943833). [biffé: Selon déclaration du conseil d'administration du 19.05.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte].
Inscription ou modification de personne(s):
Bourban, Guy Gilbert, dit Gilbert, de Nendaz, à Nendaz, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: Bourban, Gilbert, administrateur unique, avec signature individuelle];
Muffat-es-Jacques, Philippe, de Commugny, à Commugny, administrateur, avec signature collective à deux;
de la Grange, Véronique, de Genève, à Genève, administratrice, avec signature collective à deux;
Ferrario, Jean-François, de Montreux, à Lutry, directeur général, avec signature collective à deux;
Bourban Lopes, Véronique, de Nendaz, à Genève, directrice, avec signature collective à deux;
Zufferey Panigas fiduciaire SA (CHE-108.525.554), à Sion, organe de révision;
Fontannaz, Yves, de Conthey, à Conthey, avec signature collective à deux avec un administrateur ou un membre de la direction;
Leiva-Marcon, Lionel, ressortissant français, à Amphion-les-Bains (FR), avec signature collective à deux avec un administrateur ou un membre de la direction.