Xavier Dayer
domiciled in Bern, from Hérémence Active mandates: Stiftung zur Unterstützung der beruflichen Vorsorge der SUISA, SUISA, Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik and more Connected persons: Michèle Lagler Fraefel, Albert Greber, Andreas Wegelin and more You can stay up to date through "Xavier Dayer", please log in or register free of charge.You are now following "Xavier Dayer"
Credit rating You can stay up to date through "Xavier Dayer", please log in or register free of charge.You are now following "Xavier Dayer"
|
Places where people with the name Xavier Dayer live
Sectors in which people with the name Xavier Dayer work
Operation of an pension fund
Operation of recording studios
Other social services
Operation of an pension fund
Operation of recording studios
Other social services
Private persons with the name Xavier Dayer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Xavier Dayer
Publication number: 3312929, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung 'PRO ARTE', in Bern, CHE-111.743.270, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1086953).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwez, Annelise, von Lenzburg, in Twann (Twann-Tüscherz), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dayer, Xavier, von Hérémence, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Zingg, Martin, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joye-Cagnard, Hélène, von Genève, in Biel/Bienne, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin Wild, Beat, von Liestal, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin;
Eidgenössische Finanzkontrolle (CHE-108.902.220), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Eidgenössische Finanzkontrolle (CH-036.8.040.558-9)].
Publication number: 7079392, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Suisa-Stiftung für Musik, in Zürich, CH-020.7.904.659-9, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 27, Publ. 6041162).
Urkundenänderung:
14.12.2012.
Name neu:
FONDATION SUISA.
Uebersetzungen des Namens neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dayer, Xavier, von Hérémence, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gartmann, Thomas, von Jenaz, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Alfred, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hardmeier, Andreas, genannt Andri, von Thalwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mettraux, Laurent, von Fribourg, in Courtepin, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neeser, Marco, von Schlossrued, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6661036, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorge-Stiftung der Suisa, in Zürich, CH-020.7.904.651-5, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 23, Publ. 5766712).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Hans-Ulrich, von Utzenstorf, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertholet, Camille, von Rougemont, in Cheseaux-sur-Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Dr. Alfred, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittweiler, Bernhard, von Eglisau, in Oberrieden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dayer, Xavier, von Hérémence, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Pont, Nicolas, von Anniviers, in Sion, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Salvadé, Vincent, von Le Noirmont, in Lausanne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Lagler, Michèle, von Unteriberg und Uzwil, in Spreitenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Osenda, Mauro, von Bodio, in Origlio, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegelin, Andreas, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zanotta, Marco, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].