Gianluca D'Angelo
domiciled in Wetzikon, from Italy Active mandates: Jedermann Inkasso AG, WORLDBOX RISK MANAGEMENT AG Connected persons: Adrian John Ashurst, Michael Fischer, Adrian John Ashurst You can stay up to date through "Gianluca D'Angelo", please log in or register free of charge.You are now following "Gianluca D'Angelo"
Credit rating You can stay up to date through "Gianluca D'Angelo", please log in or register free of charge.You are now following "Gianluca D'Angelo"
|
Places where people with the name Gianluca D'Angelo live
Sectors in which people with the name Gianluca D'Angelo work
Other Business-to-Business services
Operation of other financial institutions
Other Business-to-Business services
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Gianluca D'Angelo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gianluca D'Angelo
Publication number: 2563217, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RB Associates AG, in Zollikon, CHE-112.139.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2014, Publ. 1359429).
Statutenänderung:
27.11.2015.
Firma neu:
Jedermann Inkasso AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Jedermann Inkasso SA) (Jedermann Inkasso Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement, inklusiv Kreditrisiko, Bilanzstrukturmanagement, internationale Wirtschaftsauskunfts- und Inkassodienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brullo, Ruben, von Rüti ZH, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
D'Angelo, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1564733, Commercial Registry Office Zurich, (20)
unlimited group AG, in Zollikon, CHE-112.678.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 28, Publ. 5290826).
Statutenänderung:
30.05.2014.
Firma neu:
WORLDBOX RISK MANAGEMENT AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(WORLDBOX RISK MANAGEMENT SA) (WORLDBOX RISK MANAGEMENT Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Risikomanagement, inklusiv Kreditrisiko, Bilanzstrukturmanagement, internationale Wirtschaftsauskunfts- und Inkassodienstleistungen sowie Compliance Recherche und Due Diligence, Versicherungen und Finanzierung. Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen sowie Finanzierungen irgendwelcher Art im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung;
kann Vertretungen übernehmen, Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, verwerten und übertragen, technische und administrative Beratungsdienste leisten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashurst, Adrian John, von Rottenschwil und britischer Staatsangehöriger, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
D'Angelo, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.