Imre Csillag
domiciled in Hägendorf, from Schönenwerd Active mandates: R. Nussbaum AG, Abag Anlage und Bau AG Connected persons: Beat Bobst, Ronald Graf, Stephan Matthias Glättli and more You can stay up to date through "Imre Csillag", please log in or register free of charge.You are now following "Imre Csillag"
Credit rating You can stay up to date through "Imre Csillag", please log in or register free of charge.You are now following "Imre Csillag"
|
Places where people with the name Imre Csillag live
Sectors in which people with the name Imre Csillag work
Other construction
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Imre Csillag
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Imre Csillag
Publication number: HR02-1005225978, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Abag Anlage und Bau AG, in Olten, CHE-102.397.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171455).
Statutenänderung:
16.06.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 16.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SPIEGEL TREUHAND AG, in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten];
Fust, Cyrill, von Mosnang und Basel, in Kappel (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten].
Publication number: 3154881, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
R. Nussbaum AG, in Olten, CHE-105.974.476, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2995151).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Hägendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Höfliger, Glen, von Rapperswil-Jona, in Schmerikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3989106, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Abag Anlage und Bau AG, in Olten, CH-249.3.000.301-8, An- und Verkauf sowie Ueberbauung von Grundstücken, Vermietung von Liegenschaften und Verwaltung und Unterhalt von Gebäuden sowie Finanzierungen und Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 13, Publ. 3436004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HTO Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle;
Gyssler, Roland, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csillag, Imre, von Schönenwerd, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Cyrill, von Mosnang und Basel, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fust, Dieter, von Mosnang und Basel, in Kappel SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SPIEGEL TREUHAND AG, in Olten, Revisionsstelle.