Gérard Crelier
domiciled in Winterthur, from Bure Active mandates: GyroTools GmbH Connected persons: Martin Bührer, Roger Lüchinger, Peter Bösiger You can stay up to date through "Gérard Crelier", please log in or register free of charge.You are now following "Gérard Crelier"
Credit rating You can stay up to date through "Gérard Crelier", please log in or register free of charge.You are now following "Gérard Crelier"
|
Places where people with the name Gérard Crelier live
Sectors in which people with the name Gérard Crelier work
IT services
IT services
Private persons with the name Gérard Crelier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gérard Crelier
Publication number: HR02-1005893940, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GyroTools GmbH, in Winterthur, CHE-110.297.411, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kozerke, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Prüssmann, Klaas Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crelier, Gérard, von Bure, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bührer, Martin, von Thayngen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lüchinger, Roger, von Au (SG), in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004544891, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GyroTools GmbH, in Winterthur, CHE-110.297.411, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dydak, Ulrike, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crelier, Gérard, von Bure, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lüchinger, Roger, von Au (SG), in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bührer, Martin, von Thayngen, in Schaffhausen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Flurlingen].
Publication number: 6575098, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GyroTools GmbH, in Winterthur, CH-020.4.027.829-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 24, Publ. 4599944).
Statutenänderung:
19.01.2012.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüchinger, Roger, von Au SG, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Bührer, Martin, von Thayngen, in Flurlingen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bösiger, Peter, von Langenthal, in Ennetbaden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Untersteckholz und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Dydak, Ulrike, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Kozerke, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Prüssmann, Klaas Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Crelier, Gérard, von Bure, in Winterthur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].