Georg Conrad
domiciled in Arosa, from Sils im Domleschg Active mandates: mcs digital solutions ag, mcs impact group ag and more Connected persons: Eric Gutmann, Gerhard Heinz Marti, Gerhard Heinz Marti and more You can stay up to date through "Georg Conrad", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Conrad"
Credit rating You can stay up to date through "Georg Conrad", please log in or register free of charge.You are now following "Georg Conrad"
|
Places where people with the name Georg Conrad live
Sectors in which people with the name Georg Conrad work
IT services
Operation of investment companies
IT services
Operation of investment companies
Private persons with the name Georg Conrad
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Georg Conrad
Publication number: HR02-1005489336, Commercial Registry Office Graubünden
MCS Engineering AG, in Landquart, CHE-110.043.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531096).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Georg, von Sils im Domleschg, in Arosa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gutmann, Eric, von Uetikon am See, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005487663, Commercial Registry Office Berne, (36)
MCS Software AG, in Bern, CHE-108.340.109, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488325).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 30.05.2022 und Inventar per 31.12.2021 den Teilbetrieb "OEM-Produktentwicklung" mit Aktiven von CHF 1'939'142.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 313'679.00 auf die mcs thun ag, in Thun (CHE-112.691.115) (neu: mcs digital solutions ag, in Bern).
Gegenleistung:
CHF 1'625'463.74.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Georg, von Sils im Domleschg, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gutmann, Eric, von Uetikon am See, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kolmos, Markus, von Rorschach, in Heiligenschwendi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005487664, Commercial Registry Office Berne, (36)
mcs thun ag, in Thun, CHE-112.691.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488326).
Statutenänderung:
30.05.2022.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 30.05.2022 und Inventar per 31.12.2021 den Teilbetrieb "Dienstleistungsgeschäft" mit Aktiven von CHF 510'753.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 130'722.50 auf die MCS Software AG, in Bern (CHE-108.340.109).
Gegenleistung:
CHF 380'030.66.
Firma neu:
mcs digital solutions ag.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Spitalackerstrasse 22a, 3013 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götz, Joachim, von Unterseen, in Bäriswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolmos, Markus, von Rorschach, in Höfen bei Thun (Stocken-Höfen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrad, Georg, von Sils im Domleschg, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gutmann, Eric, von Uetikon am See, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].