Peter Collins
domiciled in Opfikon, from Zollikon Active mandates: Celibacy Cosmetics Collins, CIS COLLINS INTER SECURITY Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Peter Collins", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Collins"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Collins", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Collins"
|
|
Peter Collins
domiciled in Péry, from Australia Active mandates: 4472 Holdings AG Connected persons: Sheban Kamal Siddiqi, Noamaan Kamal Siddiqi You can stay up to date through "Peter Collins", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Collins"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Collins", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Collins"
|
Places where people with the name Peter Collins live
Sectors in which people with the name Peter Collins work
Trading with various goods
Guard and security services
Operation of other financial institutions
Trading with various goods
Guard and security services
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Peter Collins
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Collins
Publication number: HR02-1005662350, Commercial Registry Office Graubünden
4472 Holdings AG, in Chur, CHE-400.021.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005058000). Gemäss Erklärung vom 21.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collins, Peter, australischer Staatsangehöriger, in Péry-La Heutte, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].
Publication number: HR02-1005303193, Commercial Registry Office Graubünden
Bristol Superlight Switzerland AG, in Chur, CHE-102.176.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siddiqi, Kamal, britischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siddiqi, Noamaan Kamal, britischer Staatsangehöriger, in Ascot (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Collins, Peter Timothy, australischer Staatsangehöriger, in Péry-La Heutte, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005266178, Commercial Registry Office Graubünden
BSL Technologies GmbH, in Chur, CHE-145.919.325, c/o SwissLegal Lardi & Partner AG, Reichsgasse 65, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Bau und den Verkauf von Elektrofahrzeugen mit erweiterter Reichweite. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder andere geeignete Mittel an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
BSL CH AG (CHE-169.120.376), in Chur, Gesellschafterin, mit 198 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wamar International Group LLC, in Dover, Delaware (US), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Collins, Peter, australischer Staatsangehöriger, in Péry-La Heutte, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.