Armin Cirikovic
domiciled in Uznach, from Austria Active mandates: Panorama Trading GmbH, Panorama Consulting GmbH Connected persons: Marcio Franca Santana, Yoel Portuondo Chappotin, Garik Mnatsakanyan You can stay up to date through "Armin Cirikovic", please log in or register free of charge.You are now following "Armin Cirikovic"
Credit rating You can stay up to date through "Armin Cirikovic", please log in or register free of charge.You are now following "Armin Cirikovic"
|
Places where people with the name Armin Cirikovic live
Sectors in which people with the name Armin Cirikovic work
Trading with various goods
Services for insurance and pensions
Trading with various goods
Services for insurance and pensions
Private persons with the name Armin Cirikovic
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Armin Cirikovic
Publication number: HR02-1005806175, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Panorama Trading GmbH, in Freienbach, CHE-185.205.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694538).
Statutenänderung:
17.07.2023. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franca Santana, Marcio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6'680 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Cirikovic, Armin, österreichischer Staatsangehöriger, in Uznach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6'660 Stammanteilen zu je CHF 1.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Portuondo Chapotin, Yoel, kubanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6'660 Stammanteilen zu je CHF 1.00.
Publication number: HR02-1005583383, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Prodip GmbH, in Freienbach, CHE-185.205.060, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mnatsakanyan, Garik, von Geltwil, in Weesen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cirikovic, Armin, österreichischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005531905, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Panorama Consulting GmbH, in Freienbach, CHE-345.452.185, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256485).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cirikovic, Armin, österreichischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mnatsakanyan, Garik, von Geltwil, in Weesen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].