Christian Chassot
domiciled in Belmont-sur-Lausanne, from Villorsonnens Active mandates: ISTAR IMMOBILIER Sàrl Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Chassot", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Chassot"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Chassot", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Chassot"
|
|
Christian Chassot
domiciled in Fribourg, from Bussy (FR) Active mandates: 'Vitalis centre de santé' Chassot Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Chassot", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Chassot"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Chassot", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Chassot"
|
Places where people with the name Christian Chassot live
Sectors in which people with the name Christian Chassot work
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Management of real estate portfolio properties
Operation of general healthcare facilities
Private persons with the name Christian Chassot
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Chassot
Publication number: 7148214, Commercial Registry Office Valais, (626)
Divine Brew Management SA, à Sion, CH-626.3.012.308-1, société anonyme (No. FOSC 48 du 11.03.2013, p. 0, Publ. 7098118).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chassot, Christian, de Villorsonnens, à Belmont-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Favre, Gianpaolo, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Bornet, Pierre-Alain, de Nendaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Zen Ruffinen, Michel, de Leuk, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gargiulo, Raffaele, de Chermignon, à Chermignon, président, avec signature collective à deux;
Nicolle, Philippe, de Anniviers, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Pfyffer, Christian, de Sierre, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Crans-Montana (CH-626.9.000.624-0), à Lens, organe de révision.
Publication number: 6248012, Commercial Registry Office Valais, (626)
ISTAR IMMOBILIER Sàrl, à Sion, CH-626.4.013.716-1, Rue de l'Avenir 11, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
15.06.2011.
But:
Réaliser toutes opérations immobilières et exercer toutes activités dans le domaine de l'immobilier en Suisse et à l'étranger, notamment l'achat, la vente, la location, la promotion, la construction, la rénovation, la transformation, l'exploitation, la gestion, l'estimation et le courtage de biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC et BO.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Chassot, Christian, de Villorsonnens, à Belmont-sur-Lausanne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 15.06.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: 5688042, Commercial Registry Office Valais, (626)
Les Divins Brasseurs de Sion Sàrl, à Sion, CH-626.4.012.058-4, société à responsabilité limitée (FOSC no 19 du 29.01.2009, p. 23, publ. 4852550).
Personne et signature radiée:
Chassot, Christian, de Villorsonnens, à Belmont-sur-Lausanne, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--.
Inscription ou modification de personnes:
Nicolle, Philippe, de Anniviers, à Lens, gérant et président, avec signature collective à deux;
Pfyffer, Christian, de Sierre, à Sierre, gérant, avec signature collective à deux;
Gargiulo, Raffaele, de Chermignon, à Chermignon, gérant, avec signature collective à deux;
Bornet, Pierre-Alain, de Nendaz, à Sion, gérant, avec signature collective à deux;
Zen Ruffinen, Michel, de Leuk, à Sion, gérant, avec signature collective à deux;
Favre, Gianpaolo, de Sion, à Sion, gérant, avec signature collective à deux [précédemment: Favre, Jean-Paul, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--];
Divine Brew Management SA, à Sion (CH-626.3.012.308-1), associée, pour une part sociale de CHF 19'000.-- et pour une part sociale de CHF 1'000.--.