Maximilian Cecon
domiciled in Baden, from Austria Active mandates: IBERICA Holdings AG Connected persons: Ewald Schmutz, Friedrich Schwank You can stay up to date through "Maximilian Cecon", please log in or register free of charge.You are now following "Maximilian Cecon"
Credit rating You can stay up to date through "Maximilian Cecon", please log in or register free of charge.You are now following "Maximilian Cecon"
|
Places where people with the name Maximilian Cecon live
Sectors in which people with the name Maximilian Cecon work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Maximilian Cecon
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maximilian Cecon
Publication number: HR02-1005699774, Commercial Registry Office Zug, (170)
IBERICA Holdings AG, bisher in Zürich, CHE-115.729.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666534).
Statutenänderung:
07.03.2023.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 12, 6300 Zug.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, das Verwalten und die Kontrolle von Beteiligungen und anderen dinglichen und obligatorischen Rechten an in- und ausländischen Immobilien- und Immobilienentwicklungsgesellschaften sowie die direkte oder indirekte Finanzierung von Projekten im In- und Ausland, insbesondere von Immobilienprojekten sowie von wissenschaftlichen und (zukunftsorientierten) technischen Projekten. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Rechtshandlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art für verbundene Unternehmen und Dritte stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per E-Mail oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Ewald, von Ueberstorf, in Ueberstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cecon, Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schwank, Dr. Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Innsbruck (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wien (AT)].
Publication number: HR02-1005429127, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Res Monetariae AG, in Alpnach, CHE-107.239.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cecon, Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Egg, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Itahashi, Miriam, slowakische Staatsangehörige, in Grabs, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Topolcany (SK)].
Publication number: HR02-1004966814, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Buholzer Finanz AG, in Alpnach, CHE-107.239.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957862).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Itahashi, Miriam, slowakische Staatsangehörige, in Topolcany (SK), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Cecon, Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Egg, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden (AT)].