Christian Caumont
domiciled in Monaco (MC), from Netherlands Active mandates: TMD Swiss AG Connected persons: Kurt Holdener, Antje Schoneveld You can stay up to date through "Christian Caumont", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Caumont"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Caumont", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Caumont"
|
Places where people with the name Christian Caumont live
Sectors in which people with the name Christian Caumont work
Leasing of intangible assets
Leasing of intangible assets
Private persons with the name Christian Caumont
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Caumont
Publication number: 3101159, Commercial Registry Office Zug, (170)
TMD Swiss AG, bisher in Feusisberg, CHE-475.454.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, S. 2417361).
Gründungsstatuten:
20.07.2015.
Statutenänderung:
13.09.2016.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Grundstrasse 22A, 6343 Rotkreuz.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchgaesser, Henriette, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caumont, Christian, niederländischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: französischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL)];
Schoneveld, Antje, niederländische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Den Haag (NL)];
Holdener, Kurt, von Arth, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2418127, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Host4U AG, in Zürich, CHE-151.188.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2290405).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siemer, Roelant L. M., niederländischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Caumont, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schoneveld, Antje, niederländische Staatsangehörige, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2417361, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
TMD Swiss AG, in Feusisberg, CHE-475.454.433, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2290251).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caumont, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schoneveld, Antje, niederländische Staatsangehörige, in Den Haag (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kirchgaesser, Henriette, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].