Rodolphe Léon Urbain Cattin
domiciled in Neuchâtel, from Les Bois Active mandates: RODOLPHEDESIGN SA Connected persons: Rossella Vonlanthen, Robin Delisle, Judith Cattin You can stay up to date through "Rodolphe Léon Urbain Cattin", please log in or register free of charge.You are now following "Rodolphe Léon Urbain Cattin"
Credit rating You can stay up to date through "Rodolphe Léon Urbain Cattin", please log in or register free of charge.You are now following "Rodolphe Léon Urbain Cattin"
|
Places where people with the name Rodolphe Léon Urbain Cattin live
Sectors in which people with the name Rodolphe Léon Urbain Cattin work
Operation of design, graphics and jewellery studios
Operation of design, graphics and jewellery studios
Private persons with the name Rodolphe Léon Urbain Cattin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rodolphe Léon Urbain Cattin
Publication number: 5679268, Commercial Registry Office Jura, (670)
Rodolphe Montres et Bijoux SA, à Les Bois, CH-674.3.000.280-9, Société anonyme (FOSC no 228 du 24.11.2009, p. 10, publ. 5358466).
Personne et signature radiée:
Cattin, Rodolphe, de Les Bois, à Neuchâtel, membre, avec signature collective à deux.
Publication number: 4326214, Commercial Registry Office Jura, (670)
Rodolphe Montres et Bijoux SA, à Les Bois, CH-674.3.000.280-9, Société anonyme (FOSC no 31 du 14.02.2006, p. 8, publ. 3242366).
Personnes et signatures radiées:
Epitaux, Jacky, de Chavannes-près-Renens, à Les Bois, directeur, avec signature collective à deux;
Pellaton, Eric, de Travers, à Carlsbad (Californie, USA), vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Bittel, Patrick T., de Blitzingen, à Genève, président, avec signature individuelle;
Sirmakes, Vartan, apatride, à Cologny, membre, avec signature collective à deux;
Cattin, Rodolphe, de Les Bois, à Neuchâtel, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à La Chaux-de-Fonds, président];
Margot, May, de Sainte-Croix, à Môtiers NE, avec procuration collective à deux avec un membre;
Mottaz, Julien, de Syens, à Lussery-Villars, avec procuration collective à deux avec un membre.
Publication number: 750314, Commercial Registry Office Jura, (670)
Rodolphe Montres et Bijoux SA, précédem. à Le Noirmont, Fabrication et commercialisation de montres et bijoux, Société anonyme (FOSC no 196 du 09.10.2000, p. 6893).
Modification des statuts:
14.11.2002.
Nouveau siège:
Les Bois.
Nouvelle adresse:
Rue principale 11, 2336 Les Bois.
Personnes et signatures radiées:
ALNI Fiduciaire Nicolas Froidevaux, à Saignelégier, organe de révision;
Kocher, Stéphane dit Steve, de Büren an der Aare, à Oberwangen BE, vice-président et administrateur délégué, avec signature collective à deux;
Leval, Marcel, de Soleure, à Kammersrohr, membre, avec signature collective à deux;
Hsu, Katherine, de Chine, à Hongkong, membre, sans droit de signature;
Manser, Walter, de Appenzell, à Feldbrunnen-St.Niklaus, membre, sans droit de signature;
Dreyer, Michaela, de Trub et Bellach, à Lommiswil, avec procuration collective à deux;
Furter, Ralph, de Staufen, à Olten, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Cattin, Rodolphe, de Les Bois, à La Chaux-de-Fonds, président, avec signature collective à deux;
Pellaton, Eric, de Travers, à Carlsbad (Californie, USA), vice-président, avec signature collective à deux;
Guidi, Gabriel, de Murist, à La Chaux-de-Fonds, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: d'Italie, président];
C.M. Management Services S.A., à Delémont, organe de révision.