Claude Castella
domiciled in Fribourg, from Gruyères Active mandates: Fondation en faveur de la sauvegarde de l'ancien pont d'Allières sur l'Hongrin Connected persons: Pascal Engler, Béatrix Jordan Pernet, Claude Glasson and more You can stay up to date through "Claude Castella", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Castella"
Credit rating You can stay up to date through "Claude Castella", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Castella"
|
|
Claude Castella
domiciled in Neirivue, from Haut-Intyamon Active mandates: Fondation Chapelle de Notre Dame de l'Evi Connected persons: Morena Beaud, Marc René François Fighiera, Marie-Christine Duding and more You can stay up to date through "Claude Castella", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Castella"
Credit rating You can stay up to date through "Claude Castella", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Castella"
|
Places where people with the name Claude Castella live
Sectors in which people with the name Claude Castella work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Claude Castella
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claude Castella
Publication number: HR02-1004777466, Commercial Registry Office Valais, (621)
Ledotop Sàrl, à Martigny, CHE-382.351.720, société à responsabilité limitée (No. FOSC 47 du 08.03.2013, Publ. 7096840).
Modification des statuts:
02.12.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Castella, Claude Henri, de Genève, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), associé et gérant, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Castella, Arnaud, de Genève, à Martigny-Combe, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publication number: 7096840, Commercial Registry Office Valais, (621)
Ledotop Sàrl, à Martigny, CH-621.4.008.733-1, Rue Prés-de-Scie 7, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
01.03.2013.
But:
vente et achat de luminaires;
la société peut effectuer toute opération en relation avec son but social, notamment acquérir des biens immobiliers;
elle peut ouvrir des succursales en Suisse ou à l'étranger;
elle peut en outre exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but en Suisse ou à l'étranger;
elle peut accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise les intérêts de la société.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 01.03.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Castella, Arnaud, de Genève, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 19 parts sociales de CHF 1'000.00;
Castella, Claude Henri, de Genève, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), associé et gérant, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.