Xavier Carrupt
domiciled in Conthey, from Chamoson Active mandates: Laboratoires Biologiques Arval SA Connected persons: Savino Casamassima, Christian Laurent, Bruna Dodic and more You can stay up to date through "Xavier Carrupt", please log in or register free of charge.You are now following "Xavier Carrupt"
Credit rating You can stay up to date through "Xavier Carrupt", please log in or register free of charge.You are now following "Xavier Carrupt"
|
Places where people with the name Xavier Carrupt live
Sectors in which people with the name Xavier Carrupt work
Production of cleaning and cosmetic articles
Production of cleaning and cosmetic articles
Private persons with the name Xavier Carrupt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Xavier Carrupt
Publication number: HR02-1005840475, Commercial Registry Office Valais, (626)
Partirest SA, à Sion, CHE-181.021.503, société anonyme (No. FOSC 111 du 11.06.2021, Publ. 1005215290).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carrupt, Xavier, de Chamoson, à Conthey, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1004979271, Commercial Registry Office Valais, (626)
Laboratoires Biologiques Arval SA, à Conthey, CHE-107.913.965, société anonyme (No. FOSC 13 du 21.01.2020, Publ. 1004810643).
Nouvelle adresse:
Route des Peupliers 2, 1964 Conthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cherix, Alexandre, de Bex, à Le Mont-sur-Lausanne, directeur général, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Carrupt, Xavier, de Chamoson, à Conthey, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1004635170, Commercial Registry Office Valais, (626)
Partirest Sàrl, à Sion, CHE-181.021.503, société à responsabilité limitée (No. FOSC 69 du 07.04.2017, Publ. 3456911).
Modification des statuts:
29.04.2019. 29.04.2019. Capital social porté préalablement de CHF 20'000.00 à CHF 100'000.00 par apport en espèces contre remise en échange à Michel Zen-Ruffinen de 32 parts sociales de CHF 1'000.00, à Xavier Carrupt de 32 parts sociales de CHF 1'000.00 et à Karel Verpoorten de 16 parts sociales de CHF 1'000.00. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 29.04.2019 et bilan du 31.12.2018 présentant des actifs de CHF 1'953'690.75 et des passifs envers les tiers de CHF 1'867'553.14, soit un actif net de CHF 86'137.61. En tenant compte de l'augmentation de capital préalable, les associés reçoivent 100 actions au porteur de CHF 1'000.00, entièrement libérées.
Nouvelle raison sociale:
Partirest SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.00.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par courrier normal.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zen-Ruffinen, Michel, de Leuk, à Sion, associé et président des gérants, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Verpoorten, Karel, ressortissant belge, à Monaco (MC), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux];
Carrupt, Xavier, de Chamoson, à Conthey, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux].