Adolf Carl
domiciled in Luzein, from Zürich and Scuol Active mandates: Franz AG, Auto-Steiner AG Rapperswil-Jona and more Connected persons: Martin Farner, Karim Urs Dahinden, Michel Alfred Tschanz and more You can stay up to date through "Adolf Carl", please log in or register free of charge.You are now following "Adolf Carl"
Credit rating You can stay up to date through "Adolf Carl", please log in or register free of charge.You are now following "Adolf Carl"
|
Places where people with the name Adolf Carl live
Sectors in which people with the name Adolf Carl work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of other financial institutions
Services regarding management consulting
Private persons with the name Adolf Carl
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adolf Carl
Publication number: HR02-1005474483, Commercial Registry Office Graubünden
carl consulting.ch, bisher in Wädenswil, CHE-205.201.630, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541095).
Sitz neu:
Luzein.
Domizil neu:
Hadereggstrasse 22, 7243 Pany.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carl, Adolf, von Scuol, in Luzein, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schönenberg (ZH)].
Publication number: HR02-1004700218, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Franz AG, in Zürich, CHE-105.951.848, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Thomas, von Bubikon und Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klossner, Dr. Jürg, von Diemtigen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carl, Adolf, von Zürich und Scuol, in Wädenswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004495565, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Auto Steiner AG Gommiswald + Rapperswil-Jona, in Gommiswald, CHE-107.289.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2011, Publ. 6443546).
Statutenänderung:
02.11.2018.
Firma neu:
Auto-Steiner AG Rapperswil-Jona.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Rütistrasse 163, 8645 Jona.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Garagenbetriebes sowie Garagierung von Kundenfahrzeugen, den Handel mit Automobilen sowie Betrieb von Tankstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, belasten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Rütistrasse 163, 8645 Jona].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bernet, Max, von Gommiswald, in Gommiswald, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bernet, René, von Gommiswald, in Uetliburg SG (Gommiswald), mit Kollektivprokura zu zweien;
Bürkler, Willy, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rieden, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Wilfried, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Graf, Eliana, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carl, Adolf, von Scuol, in Schönenberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Michel, von Männedorf, in Männedorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grob, Daniel, von Mettmenstetten, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.