Beat Caprez
domiciled in Stettlen, from Fraubrunnen Active mandates: Resag Recycling + Sortierwerk Bern AG, Swiss Fibre Net AG and more Connected persons: Konrad Friedrich Steiner, Jürg Siegenthaler, Thomas Bücherer and more You can stay up to date through "Beat Caprez", please log in or register free of charge.You are now following "Beat Caprez"
Credit rating You can stay up to date through "Beat Caprez", please log in or register free of charge.You are now following "Beat Caprez"
|
Places where people with the name Beat Caprez live
Sectors in which people with the name Beat Caprez work
Waste collection, treatment and disposal
Telephone and telecommunications
Trading in consumer goods
Waste collection, treatment and disposal
Telephone and telecommunications
Trading in consumer goods
Private persons with the name Beat Caprez
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Beat Caprez
Publication number: HR02-1006087844, Commercial Registry Office Berne, (36)
Resag Recycling + Sortierwerk Bern AG, in Bern, CHE-101.482.263, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805078).
Statutenänderung:
28.06.2024.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung, die Erstellung und der Betrieb von Sortieranlagen, die Wiederverwertung von Materialien und die Entsorgung und den Transport von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näpflin, Urs, von Emmetten, in Zimmerwald (Wald (BE)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Remund, Jean-Pierre, von Ferenbalm, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hediger, Roland, von Reinach (AG), in Rüegsauschachen (Rüegsau), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Martin, von Bern und Rüderswil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Konrad Friedrich, von Ringgenberg (BE), in Grindelwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bücherer, Thomas, von Kirchlindach, in Walkringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Caprez, Beat, von Fraubrunnen, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler, Jürg, von Schangnau, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005933824, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Fibre Net AG, in Bern, CHE-242.513.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Patrick, von Balsthal, in Zofingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Beat, von Fraubrunnen, in Stettlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Andreas, von Wagenhausen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4233993, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss Fibre Net AG, in Bern, CHE-242.513.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504509).
Statutenänderung:
26.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Peter, von Guggisberg, in Bolligen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Christoph, von Messen, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caprez, Beat, von Fraubrunnen, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Patrick, von Balsthal, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Roland, von Niederwil (AG), in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hubacher, Christoph, von Krauchthal, in Utzigen (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boll (Vechigen)].