Alfred Bussmann
domiciled in St. Gallen, from Grosswangen Active mandates: Bussmann Alfred Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Alfred Bussmann", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Bussmann"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Bussmann", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Bussmann"
|
|
Alfred Bussmann
domiciled in Ebmatingen, from Zürich and Arisdorf Active mandates: Truck AG Connected persons: Peter Herzer, Bernd Burgener-Müller, Kurt Betschart and more You can stay up to date through "Alfred Bussmann", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Bussmann"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Bussmann", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Bussmann"
|
Places where people with the name Alfred Bussmann live
Sectors in which people with the name Alfred Bussmann work
BranchCode_n/a
Car dealership
BranchCode_n/a
Car dealership
Private persons with the name Alfred Bussmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfred Bussmann
Publication number: 1254578, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IG Dorfkern Suhr AG, in Suhr, Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 03.04.1997, S. 2212).
Firma neu:
IG Dorfkern Suhr AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Druckerei AG Suhr, Postweg 2, 5034 Suhr. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.10.2003 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Alfred, von Laupersdorf, in Birrwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Grundmann, Hans, von Kirchlindach, in Suhr, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Klöti, Max, von Zürich, in Fislisbach, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Niederer, Reinhard, von Lutzenberg, in Dürrenäsch, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Rüetschi, Beat, von Suhr, in Suhr, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Emissionszentrale schweizerischer Regionalbanken, in Bern, Beschaffung von Geldern für ihre Mitgliedbanken usw., Genossenschaft (SHAB Nr.200 vom 15.10.1996, S.6270).
Statutenänderung:
18.06.1997.
Pflichten neu:
Jede Mitgliedbank hat Anteilscheine von mindestens CHF50000 zu übernehmen [bisher: Pflichten: Jede Mitgliedbank hat pro volle Million der Bilanzsumme des letzten, dem Beitritt vorangehenden Geschäftsjahres einen Anteil von CHF1000 am Genossenschaftskapital zu übernehmen, mindestens CHF1000 und höchstens CHF500000].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höfliger, Alfons, von Freienbach, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Alfred, von Laupersdorf, in Birrwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläfli, Max, von Burgdorf, in Spiegel bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Privor Stiftung 3.Säule der Schweizer Regionalbanken, in Bern, Durchführung der gebundenen, individuellen Vorsorge usw. Stiftung (SHAB Nr.72 vom 15.4.1996, S.2116).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häni, Kurt W., von Grossaffoltern, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Alfred, von Laupersdorf, in Birrwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Wiesendanger, Jürg, von Niederweningen, in Zufikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Wermuth, Heidi, von Eggiwil, in Kirchlindach, mit Kollektivprokura zu zweien.