Dr. Eric Helmut Bush
domiciled in Felsberg, from Bern Active mandates: Bush Consulting GmbH, Topten International Group (TIG) and more Connected persons: Barbara Bush-Fontana, Sophie Emmanuelle Attali, Rita Werle and more You can stay up to date through "Dr. Eric Helmut Bush", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Eric Helmut Bush"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Eric Helmut Bush", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Eric Helmut Bush"
|
Places where people with the name Eric Helmut Bush live
Sectors in which people with the name Eric Helmut Bush work
Other freelance work
Electrical power production and utilities
Religious, political or secular associations
Other freelance work
Electrical power production and utilities
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Eric Helmut Bush
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eric Helmut Bush
Publication number: HR02-1006120124, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Topten GmbH, in Zürich, CHE-100.899.956, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014109).
Domizil neu:
Molkenstrasse 21, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bush, Dr. Eric Helmut, von Bern, in Felsberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli, Charlotte, von Löhningen, in Basel, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Steingruber, Pascal, von Schönengrund, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1006045229, Commercial Registry Office Graubünden
Bush Consulting GmbH, in Felsberg, CHE-338.415.581, Rebweg 4, 7012 Felsberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und das Projektmanagement im Bereich von Energiefragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.05.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bush, Eric, von Bern, in Felsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fontana Bush, Barbara, von Flims, in Felsberg, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004905743, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Topten International Services GmbH, in Zürich, CHE-115.064.831, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, S.0, Publ. 3345267).
Firma neu:
Topten International Services GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bush, Dr. Eric Helmut, von Bern, in Felsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].