Ibrahim Burunlu
domiciled in Allschwil, from Basel Active mandates: BGerüstbau+Innenbau GmbH, Gül Gerüstbau GmbH Connected persons: Sultan Burunlu You can stay up to date through "Ibrahim Burunlu", please log in or register free of charge.You are now following "Ibrahim Burunlu"
Credit rating You can stay up to date through "Ibrahim Burunlu", please log in or register free of charge.You are now following "Ibrahim Burunlu"
|
|
Ibrahim Burunlu
domiciled in Birsfelden, from Turkey Active mandates: Burunlu Neue Welt Imbiss und Kiosk Connected persons: Ayse Burunlu You can stay up to date through "Ibrahim Burunlu", please log in or register free of charge.You are now following "Ibrahim Burunlu"
Credit rating You can stay up to date through "Ibrahim Burunlu", please log in or register free of charge.You are now following "Ibrahim Burunlu"
|
Places where people with the name Ibrahim Burunlu live
Sectors in which people with the name Ibrahim Burunlu work
Work on scaffolding
Operation of restaurants
Work on scaffolding
Operation of restaurants
Private persons with the name Ibrahim Burunlu
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ibrahim Burunlu
Publication number: HR02-1006008838, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Innenbau-Partner GmbH, bisher in Riehen, CHE-355.272.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, Publ. 6863286).
Statutenänderung:
18.03.2024.
Firma neu:
BGerüstbau+Innenbau GmbH.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Grabenmattweg 49, 4123 Allschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Arbeiten im Bereich Gerüstbau, insbesondere Montage, Demontage, Vermietung, Kauf und Verkauf von Gerüsten und Bestandteilen von Gerüsten, die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Parkett-, Plattenleger-, Maler- und Gipserarbeiten sowie dem Handel mit Baumaterialien aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche errichten oder übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Hauptzweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contay, Hasan, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sanli, Yusuf, türkischer Staatsangehöriger, in Egerkingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burunlu, Ibrahim, von Basel, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004933076, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gül Gerüstbau GmbH, in Allschwil, CHE-350.379.861, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703370).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burunlu, Ibrahim, von Basel, in Allschwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4561310, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stern-Ablaufreinigung AG, in Basel, CH-270.3.012.819-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 5, Publ. 3617910).
Statutenänderung:
26.06.2008.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burunlu, Ibrahim, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
CALS AG, in Allschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yilmaz, Hayri, türkischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].