Bernhard Burri
domiciled in Näfels, from Rüschegg Active mandates: Elektro Burri Connected persons: Monica Albert Burri You can stay up to date through "Bernhard Burri", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Burri"
Credit rating You can stay up to date through "Bernhard Burri", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Burri"
|
Places where people with the name Bernhard Burri live
Sectors in which people with the name Bernhard Burri work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Bernhard Burri
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bernhard Burri
Publication number: HR02-1005804207, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
W+G Tec GmbH, in Malters, CHE-211.888.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295405).
Statutenänderung:
19.07.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit Wickelgütern und ähnlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Vermögenswerte verwalten und Patent- und Lizenzgeschäfte tätigen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [gestrichen: Mit Erklärung vom 10.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner + Burri Management AG (CHE-101.498.152), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burri, Bernhard Paul, von Malters und Werthenstein, in Malters, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Marcel, von Zürich, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Daniel, von Rüti (ZH), in Schwarzenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mächler, Felix, von Vorderthal, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: HR01-1005295405, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
W+G Tec GmbH, in Malters, CHE-211.888.466, Werkstrasse 4, 6102 Malters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.09.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Betriebsmitteln und Rohmaterialien für Industriegüter des elektrotechnischen Bereichs. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 10.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wagner + Burri Management AG (CHE-101.498.152), in Luzern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burri, Bernhard Paul, von Malters und Werthenstein, in Malters, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Marcel, von Zürich, in Kriens, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005128254, Commercial Registry Office Glarus
Elektro Burri, in Glarus Süd, CHE-107.320.386, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, S.0, Publ. 2072499).
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
Autschachenpark 1, 8752 Näfels.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Bernhard, von Rüschegg, in Näfels (Glarus Nord), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luchsingen (Glarus Süd)];
Albert Burri, Monica, von Rüschegg, in Näfels (Glarus Nord), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luchsingen (Glarus Süd)].