Alfred Buri
domiciled in Rüeggisberg, from Krauchthal Active mandates: Käserei Buri Connected persons: Elsbeth Buri You can stay up to date through "Alfred Buri", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Buri"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Buri", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Buri"
|
|
Alfred Buri
domiciled in Arbon, from Rapperswil (BE) Active mandates: Genossenschaft BBZ Solar Dietikon in Liquidation Connected persons: Eduard Cincera, Peter Studer You can stay up to date through "Alfred Buri", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Buri"
Credit rating You can stay up to date through "Alfred Buri", please log in or register free of charge.You are now following "Alfred Buri"
|
Places where people with the name Alfred Buri live
Sectors in which people with the name Alfred Buri work
Production of comestibles
Electrical power production and utilities
Production of comestibles
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Alfred Buri
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfred Buri
Publication number: HR02-1005602649, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Fondazione Casa Bianca Maria, in Lugano, CHE-107.948.768, fondazione (Nr. FUSC 238 del 09.12.2019, Pubbl. 1004778413).
Atto pubblico modificato:
27.09.2022.
Nuovo scopo:
Lo scopo della Fondazione è la gestione della "Casa Binaca Maria" quale casa per anziani medicalizzata nonché ogni altra attività idonea al conseguimento dello scopo della Fondazione. La Fondazione non ha scopo di lucro. La Fondazione potrà acquistare e vendere beni immobiliari.
Nuova autorità di vigilanza:
[Nuovo numero IDI] Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale (CHE-258.186.532), in Muralto.
Nuova organizzazione:
[L'indicazione relativa all'organizzazione è cancellata a seguito dell'abrogazione della disposizione di cui all'art art. 95 lett. h ORC.]. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista quale iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni secondo l'art. 95 ORC.] [radiati: Atto di fondazione modificato su punti non soggetti a pubblicazione il 7.05.2003 con risoluzione della Lodevole Autorità di vigilanza sulle fondazioni.]. [radiati: Atto di fondazione modificato con decisione del Dipartimento delle Istituzioni, in Bellinzona, quale autorità di vigilanza, in data 24.08.2011.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Buri, Alfred Oscar, da Burgdorf, in Cadro, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Cansani, Laura, da Lugano, in Lugaggia (Capriasca), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Publication number: 7130492, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Fondazione Casa Bianca Maria, in Cadro, CH-514.7.009.884-3, fondazione (FUSC no. 36 del 21.02.2012, Pubbl. 6561626).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Trentini, Mauro, da Giubiasco, in Cadro, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Buri, Alfred Oscar, da Burgdorf, in Cadro, membro, con firma collettiva a due.
Publication number: 6802170, Commercial Registry Office Zug, (170)
Farvalsa AG, in Baar, CH-170.3.012.421-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, S. 16, Publ. 1001546).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buri, Alfred, von Krauchthal, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duckeck, Renato, von Feuerthalen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].