Donat Josef Burgener
domiciled in Risch, from Fiesch Active mandates: Johann Bohrtech AG, Burgener Donat AG, Gipser- und Malerunternehmung Connected persons: Benjamin Marti-Suter, Nicole Kälin Hampp, Thomas Schumacher and more You can stay up to date through "Donat Josef Burgener", please log in or register free of charge.You are now following "Donat Josef Burgener"
Credit rating You can stay up to date through "Donat Josef Burgener", please log in or register free of charge.You are now following "Donat Josef Burgener"
|
Places where people with the name Donat Josef Burgener live
Sectors in which people with the name Donat Josef Burgener work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Donat Josef Burgener
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Donat Josef Burgener
Publication number: HR02-1005571647, Commercial Registry Office Zug, (170)
Johann Bohrtech AG, in Risch, CHE-109.647.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2019, Publ. 1004594804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johann, Heidi, von Flühli und Kriens, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
JURISAUDIT AG (CHE-114.623.136), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Roman, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Burgener, Donat, von Fiesch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Renggli, Markus, von Malters, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Philipp, von Kriens, in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Thomas, von Schüpfheim, in Oberkirch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Publication number: 3522391, Commercial Registry Office Valais, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2014, Publ. 1692355).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Donat Josef, von Fiesch, in Rotkreuz (Risch), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Nathalie, von Fiesch, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1692355, Commercial Registry Office Valais, (600)
Donat Burgener Immobilien AG, in Fiesch, CHE-106.039.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1667721).
Statutenänderung:
20.08.2014.
Domizil neu:
c/o APROA AG, Furkastrasse 20, 3984 Fiesch. Gemäss Erklärung vom 20.08.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, Donat Josef, von Fiesch, in Rotkreuz (Risch), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Burgener, Donat].