Stefan Burch
domiciled in Turgi, from Riniken Active mandates: Hot Price Shop GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Stefan Burch", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Burch"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Burch", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Burch"
|
|
Stefan Burch
domiciled in Wetzikon, from Sarnen Active mandates: Silvatus GmbH, Lips-Stiftung für naturnahe Wald- und Heckenbiotope Connected persons: Michaela Burch, Tizian Tobias Frey, Rolf Zellweger and more You can stay up to date through "Stefan Burch", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Burch"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Burch", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Burch"
|
Places where people with the name Stefan Burch live
Sectors in which people with the name Stefan Burch work
Trading with various goods
Services regarding management consulting
Religious, political or secular associations
Trading with various goods
Services regarding management consulting
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Stefan Burch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefan Burch
Publication number: HR01-1006010709, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Silvatus GmbH, in Wetzikon (ZH), CHE-279.605.523, c/o Stefan Burch, Grossensteinstrasse 58, 8620 Wetzikon ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement, Beratung, Planung und Schulung im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burch, Michaela, von Sarnen, in Wetzikon (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Burch, Stefan, von Sarnen, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4316655, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lips-Stiftung für naturnahe Wald- und Heckenbiotope, in Wetzikon (ZH), CHE-110.380.696, Stiftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795517).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Werner, von Hinwil und Dürnten, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Stefan, von Sarnen, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6479528, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Burch Naturstein Keramik AG, in Sarnen, CH-140.3.001.513-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 25.01.2010, S. 15, Publ. 5456146).
Firma neu:
Burch Naturstein Keramik AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2011 aufgelöst..
Liquidationsadresse:
Allmendstrasse 7, 6062 Wilen (Sarnen).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Stefan, von Sarnen, in Wilen (Sarnen), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].