Hermann Franz Burch-Birrer
domiciled in Sarnen, from Sarnen Active mandates: teamwerk bau ag, H. Burch Immobilien AG and more Connected persons: Roger Burch, Rosmarie Burch-Birrer, Björn Burch and more You can stay up to date through "Hermann Franz Burch-Birrer", please log in or register free of charge.You are now following "Hermann Franz Burch-Birrer"
Credit rating You can stay up to date through "Hermann Franz Burch-Birrer", please log in or register free of charge.You are now following "Hermann Franz Burch-Birrer"
|
Places where people with the name Hermann Franz Burch-Birrer live
Sectors in which people with the name Hermann Franz Burch-Birrer work
Religious, political or secular associations
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Production and processing of wooden goods
Trading with various goods
Religious, political or secular associations
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Production and processing of wooden goods
Trading with various goods
Private persons with the name Hermann Franz Burch-Birrer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hermann Franz Burch-Birrer
Publication number: HR02-1005652753, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Premoco System AG, in Sarnen, CHE-110.128.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2021, Publ. 1005068586).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Roger, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Hermann Burch und Nino Fanger;
Burch-Birrer, Hermann, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Roger Burch [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fanger, Nino, von Sarnen, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Alfred Fanger und Roger Burch;
Fanger-Reinhard, Alfred, von Sarnen, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Nino Fanger [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5564886, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Arnold Durrer Möbel & Innenausbau AG, in Sarnen, CH-140.3.000.123-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2008, S. 17, Publ. 4799622).
Statutenänderung:
22.03.2010.
Firma neu:
Holzbautechnik Burch Immobilien AG.
Domizil neu:
Brünigstrasse 88, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder einrichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Arnold, von Kerns, in Sarnen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Durrer-Meierhofer, Ruth, von Kerns, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch-Birrer, Hermann, von Sarnen, in Sarnen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Burch, Roger, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1022690, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Premoco System AG, in Sarnen, Lindenhof 6, 6060 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2003.
Zweck:
Entwicklung, Fabrikation und Handel mit modular anwendbaren Elementen im Baubereich. Erarbeitung von gesamtheitlichen Lösungen und Systemen unter Ausnützung von Synergien und Technologie-Knowhow in diesem Bereich sowie Dienstleistungen im Engineering, Vertrieb und Marketing. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie im Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
von Holzen, Elmar, von Ennetbürgen, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spichtig-Mäder, Beat, von Sachseln, in Sarnen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burch-Birrer, Hermann, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fanger-Reinhard, Alfred, von Sarnen, in Sachseln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fanger Treuhand, in Sarnen, Revisionsstelle.