Bruno Bürgi
domiciled in Madiswil, from Landiswil Active mandates: Personal Soft AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Bruno Bürgi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Bürgi"
Credit rating You can stay up to date through "Bruno Bürgi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Bürgi"
|
|
Bruno Bürgi
domiciled in Baden, from Uerkheim Active mandates: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Connected persons: Michael Bühlmann, Snjezana Princip, Chantal Lingenhel and more You can stay up to date through "Bruno Bürgi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Bürgi"
Credit rating You can stay up to date through "Bruno Bürgi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Bürgi"
|
|
Bruno Bürgi
domiciled in Altdorf UR 2 Ryn., from Luzern Active mandates: Konzeptik GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Bruno Bürgi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Bürgi"
Credit rating You can stay up to date through "Bruno Bürgi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Bürgi"
|
Places where people with the name Bruno Bürgi live
Sectors in which people with the name Bruno Bürgi work
IT services
Operation of banks and credit institutions
Services regarding management consulting
IT services
Operation of banks and credit institutions
Services regarding management consulting
Private persons with the name Bruno Bürgi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bruno Bürgi
Publication number: HR02-1005622974, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wasserversorgungsgenossenschaft Raat, in Stadel, CHE-103.300.462, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frehner, Hans, von Zürich und Herisau, in Stadel, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Bruno, von Feusisberg, in Stadel b. Niederglatt, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fürst, Walter jun., von Stadel, in Stadel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Hans, von Stadel, in Stadel, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Anita, von Feusisberg, in Stadel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004455804, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
proALPHA Schweiz AG, in Münchenstein, CHE-101.490.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4409037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Bruno, von Feusisberg, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Mandelbachtal (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4400677, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personal Soft AG, in Langenthal, CHE-103.726.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2016, Publ. 2965813).
Statutenänderung:
30.07.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, namentlich Herstellung und Applikation von Individualsoftware und Branchenlösungen, Planung, Consulting, Schulung und den Handel mit Soft- und Hardware. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 30.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli & Steiner Treuhand AG (CH-053.3.008.407-6), in Langenthal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Bruno, von Landiswil, in Madiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift].