Jakob Bühler
domiciled in Einigen, from Erlenbach im Simmental Active mandates: CTE-Computertechnik Einigen, Jakob Bühler Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Jakob Bühler", please log in or register free of charge.You are now following "Jakob Bühler"
Credit rating You can stay up to date through "Jakob Bühler", please log in or register free of charge.You are now following "Jakob Bühler"
|
Places where people with the name Jakob Bühler live
Sectors in which people with the name Jakob Bühler work
Livestock and breeding
Livestock and breeding
Private persons with the name Jakob Bühler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jakob Bühler
Publication number: HR02-1004733550, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Seniorenwohnungen Reichenbach, in Reichenbach im Kandertal, CHE-114.288.888, Genossenschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schranz, Stefan, von Adelboden, in Spiez, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bühler, Jakob, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rumpf-Studer, Monika, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Nufer, Margrit, von Ringgenberg (BE), in Reichenbach im Kandertal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2306781, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Seniorenwohnungen Reichenbach, in Reichenbach im Kandertal, CHE-114.288.888, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100417).
Statutenänderung:
04.06.2013.
Domizil neu:
c/o Spitex Verein Reichenbach, Bälliz 19, 3713 Reichenbach im Kandertal.
Postadresse neu:
[Postadresse gelöscht]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Andreas, von Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Gottfried, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf Schluchter, Anna Marie, von Reichenbach im Kandertal und Attinghausen, in Hünibach (Thun), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kempf Schluchter, Annemarie, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bühler, Jakob, von Aeschi bei Spiez, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mürner, Fritz Jakob, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6607316, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Milchgenossenschaft Wildberg-Ehrikon, in Wildberg, CH-020.5.901.200-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 32, Publ. 5460176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Jakob, von Wildberg, in Wildberg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeppli, Lukas, von Wildberg, in Wildberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker, Walter, von Wildberg, in Wildberg, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Urs, von Konolfingen, in Turbenthal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Jakob, von Wildberg, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jucker, Markus, von Wildberg, in Wildberg, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.