Nic Philipp Bryner
domiciled in Holziken, from Möriken-Wildegg Active mandates: i.l. team ag, casalino ag Connected persons: Davide Guidi, Dalibor Kostadinoski, Alexandra Bryner You can stay up to date through "Nic Philipp Bryner", please log in or register free of charge.You are now following "Nic Philipp Bryner"
Credit rating You can stay up to date through "Nic Philipp Bryner", please log in or register free of charge.You are now following "Nic Philipp Bryner"
|
Places where people with the name Nic Philipp Bryner live
Sectors in which people with the name Nic Philipp Bryner work
Operation of other financial institutions
Services for banks and credit institutions
Operation of other financial institutions
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Nic Philipp Bryner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nic Philipp Bryner
Publication number: HR02-1005692285, Commercial Registry Office Zug, (170)
i.l. team ag, in Risch, CHE-114.409.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2022, Publ. 1005564079).
Domizil neu:
Lettenstrasse 4, 6343 Rotkreuz. Mit Erklärung vom 23.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milincic, Darko, von Unterägeri, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gramoba AG (CH-170.3.017.521-9), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Nic, von Möriken-Wildegg, in Holziken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift];
Guidi, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift];
Kostadinoski, Dalibor, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005564079, Commercial Registry Office Zug, (170)
i.l. team ag, in Risch, CHE-114.409.169, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2019, Publ. 1004742415).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Nic, von Möriken-Wildegg, in Holziken, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Guidi, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Kostadinoski, Dalibor, von Ettiswil, in Ettiswil, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005482017, Commercial Registry Office Aargau, (400)
casalino ag, in Holziken, CHE-307.332.019, Neuweg 1, 5043 Holziken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Finanzberatung, Vermittlungen von Versicherungen, Kapitalanlagen und von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft bezweckt ferner die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich, insbesondere den Erwerb, die Vermittlung und die dauernde Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen kaufen, verkaufen und verwalten sowie die damit zusammenhängenden Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben wahrnehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 13.05.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bryner, Nic Philipp, von Möriken-Wildegg, in Holziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenzer, Alexandra, von Melchnau, in Holziken, mit Einzelunterschrift.