Hans Bryner
domiciled in Winterthur, from Winterthur Active mandates: MG Milchproduzenten-Genossenschaft Wülflingen Connected persons: Hans Rutschmann, Hans Scheidegger, Alfred Erb You can stay up to date through "Hans Bryner", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Bryner"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Bryner", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Bryner"
|
Places where people with the name Hans Bryner live
Sectors in which people with the name Hans Bryner work
Production of comestibles
Production of comestibles
Private persons with the name Hans Bryner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Bryner
Publication number: 2523181, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Delta Kartenverlag GmbH, in Möriken-Wildegg, CHE-113.687.211, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, Publ. 6422490).
Firma neu:
Delta Kartenverlag GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6908954, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Air India Limited, New Delhi, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-660.0.095.955-0, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2011, Publ. 6371066).
mit Hauptsitz in:
New Delhi (IN).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6422490, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Delta Kartenverlag GmbH, in Auenstein, CH-020.4.035.727-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 2, Publ. 5138566).
Statutenänderung:
04.11.2011.
Sitz neu:
Möriken-Wildegg.
Domizil neu:
Dorfstrasse 8, 5103 Möriken AG. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Hans, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Bryner, Erwin, von Möriken-Wildegg, in Möriken-Wildegg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].