Erwin Juerg Brupbacher
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: Argo & Partner AG, DFK FILMS GmbH and more Connected persons: Lukas Emanuel Stricker, Markus Gottfried Joos, André Walter Guyer and more You can stay up to date through "Erwin Juerg Brupbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Juerg Brupbacher"
Credit rating You can stay up to date through "Erwin Juerg Brupbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Juerg Brupbacher"
|
Places where people with the name Erwin Juerg Brupbacher live
Sectors in which people with the name Erwin Juerg Brupbacher work
IT services
Operation of recording studios
Fiduciary services
IT services
Operation of recording studios
Fiduciary services
Private persons with the name Erwin Juerg Brupbacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erwin Juerg Brupbacher
Publication number: HR02-1005983293, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Woge Immobilien AG, bisher in Zürich, CHE-101.931.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005191784).
Statutenänderung:
04.03.2024.
Sitz neu:
Hergiswil (NW).
Domizil neu:
c/o Rudolf Schrepfer, Buolterlistrasse 25, 6052 Hergiswil NW.
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Telos Treuhand GmbH, Postfach 2264, 8031 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Erstellung sowie Verwaltung und Vermietung von Immobilien im In- und Ausland. Sie kann auch Immobilien verkaufen. Die Gesellschaft bezweckt weiter Erwerb, Halten und Veräussern von Wertpapieren jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 04.03.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brupbacher, Erwin, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004907865, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Profiterol GmbH, in Zürich, CHE-101.398.958, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S.25, Publ. 5877856).
Firma neu:
Profiterol GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Profiterol S.à.r.l. en liquidation) (Profiterol S.a.g.l. in liquidazione). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.05.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Erwin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3981575, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fair Travel GmbH, in Egg, CHE-107.427.038, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, Publ. 4886308).
Firma neu:
Fair Travel GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.01.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brupbacher, Erwin, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Fischer, Hans-Peter, von Basel, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Alfred, genannt Fredy, von Zürich und Siselen, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 58'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Schwab, Fredy, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 58'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].