Adrian Raphael Brunner
domiciled in Hünenberg, from Wald (ZH) Active mandates: GEMINVEST Verwaltungen AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Adrian Raphael Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Raphael Brunner"
Credit rating You can stay up to date through "Adrian Raphael Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Adrian Raphael Brunner"
|
Places where people with the name Adrian Raphael Brunner live
Sectors in which people with the name Adrian Raphael Brunner work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Adrian Raphael Brunner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Adrian Raphael Brunner
Publication number: HR02-1005749556, Commercial Registry Office Zug, (170)
Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Adrian Raphael, von Wald ZH, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitzi, Manuel, von Escholzmatt-Marbach, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Simon, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hedingen].
Publication number: 2295421, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GEMINVEST Verwaltungen AG, in Küssnacht SZ, CHE-161.799.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1980857).
Statutenänderung:
20.07.2015.
Sitz neu:
Arth.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 44a, 6410 Goldau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renggli, Willi, von Kriens, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Renggli, Philip, von Kriens, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Renggli, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Adrian, von Wald ZH, in Hünenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2108845, Commercial Registry Office Zug, (170)
Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, Publ. 1268449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studach, Jörg, von Altstätten, in Honau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Ruedi, von Wiesendangen, in Ramersberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Daniel, von Wollerau, in Arth, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Beckmann, Elmar Manfred, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Kurt, von Andermatt, in Bürglen UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Weber, Simon, von Zürich, in Hedingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Brunner, Adrian Raphael, von Wald ZH, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Weibel, Daniel, von Schenkon, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].