Marco Carlo Raoul Brun
domiciled in Au, from Lugano Active mandates: BBI Immobilien AG Connected persons: Ernst Karl Bischofberger You can stay up to date through "Marco Carlo Raoul Brun", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Carlo Raoul Brun"
Credit rating You can stay up to date through "Marco Carlo Raoul Brun", please log in or register free of charge.You are now following "Marco Carlo Raoul Brun"
|
Places where people with the name Marco Carlo Raoul Brun live
Sectors in which people with the name Marco Carlo Raoul Brun work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Marco Carlo Raoul Brun
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marco Carlo Raoul Brun
Publication number: 2056277, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BBI Immobilien AG, in Au SG, CHE-206.415.820, Hauptstrasse 45, 9434 Au, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2015.
Zweck:
Handel und Verwaltung von Immobilien sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Aktien:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die 6 1/2 Zimmer-Maisonettwohnung Nr. 12, Stockwerkeigentum Nr. 5365, Grundbuchamt Au SG sowie das Miteigentum Nr. 20'125 und Nr. 20'126 Tiefgaragenplätze an Grundstück Nr. 5353, Grundbuchamt Au SG zum Preis von höchstens CHF 400'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen im Falle von Art. 11 an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.03.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brun, Marco Carlo Raoul, von Lugano, in Au SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischofberger, Ernst Karl, von Oberegg, in Potsdam (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1616201, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Time Flagship AG, in Zürich, CHE-101.351.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Marco, von Lugano, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3700062, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Time Flagship AG, in Zürich, CH-100.3.024.280-1, Handel mit Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2005, S. 24, Publ. 2948536).
Statutenänderung:
13.12.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.--.
Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hayek, Georges N., von Meisterschwanden, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Geiser, Edgar, von Langenthal, in Sutz-Lattrigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brügg];
Urquhart, Steve, von Aigle, in Villette (Lavaux), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cully];
Brun, Marco, von Lugano, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Au SG].