Kevin Rolf Brügger
domiciled in Wahlen b. Laufen, from Riehen Active mandates: B&S Swiss GmbH Connected persons: Aldin Hodzic You can stay up to date through "Kevin Rolf Brügger", please log in or register free of charge.You are now following "Kevin Rolf Brügger"
Credit rating You can stay up to date through "Kevin Rolf Brügger", please log in or register free of charge.You are now following "Kevin Rolf Brügger"
|
Places where people with the name Kevin Rolf Brügger live
Sectors in which people with the name Kevin Rolf Brügger work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Kevin Rolf Brügger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kevin Rolf Brügger
Publication number: HR02-1005029165, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
B&S Swiss GmbH, in Wahlen, CHE-151.886.846, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451378).
Statutenänderung:
30.10.2020.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Kevin Rolf, von Riehen, in Wahlen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hodzic, Aldin, von Aesch (BL), in Reinach (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004451378, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
S & S Trading Swiss GmbH, in Aesch (BL), CHE-151.886.846, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617665).
Statutenänderung:
10.08.2018.
Firma neu:
B&S Swiss GmbH.
Sitz neu:
Wahlen.
Domizil neu:
Tannwaldweg 8, 4246 Wahlen b. Laufen.
Zweck neu:
Zweck ist der Betrieb von Geschäften des Detailhandels, der Handel mit Waren aller Art, insbesondere von Produkten des täglichen Bedarfs, die Forschung an sowie die Entwicklung, die Zucht und den Handel mit Pflanzen aller Art und daraus hergestellter Produkte, sowie die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere im Bereich des Führens von Geschäften des Detailhandels. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Gemäss Erklärung vom 04.09.2018 wurde der Verzicht auf die eingeschränkte Revision erneuert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siaminos, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Aesch (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Kevin Rolf, von Riehen, in Wahlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.