Daniel Briggen
domiciled in Falera, from Spiez Active mandates: Guglielmetti + Briggen Immobilien AG Connected persons: Rolando Guglielmetti You can stay up to date through "Daniel Briggen", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Briggen"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Briggen", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Briggen"
|
Places where people with the name Daniel Briggen live
Sectors in which people with the name Daniel Briggen work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Daniel Briggen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Briggen
Publication number: HR02-1005064838, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Guglielmetti + Briggen Immobilien AG, in Zürich, CHE-109.895.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2003, S.20, Publ. 1022440).
Statutenänderung:
23.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Immobilienvermarktung und der Immobilienentwicklung sowie das Erbringen von Dienst- und Beratungsleistungen aller Art in den Sektoren Bau und Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen erwerben und verkaufen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Charles Lehmann, Treuhand- und Steuerberatungsbüro, in Rüschlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Briggen, Daniel, von Spiez, in Falera, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].
Publication number: 872538, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Guglielmetti + Briggen Immobilien AG, in Zürich, Seefeldstrasse 153, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.02.2003.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Immobilienvermarktung und der Immobilienentwicklung sowie Erbringen von Beratungsleistungen aller Art in den Sektoren Bau und Immobilien;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Unternehmen erwerben und verkaufen, sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern;
kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Briggen, Daniel, von Spiez, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guglielmetti, Rolando, von Caneggio, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charles Lehmann, Treuhand- und Steuerberatungsbüro, in Rüschlikon, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
MIB AG Property + Facility Management, in Baden, Verwaltung, Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2001, S. 7926).
Weitere Geschäftsstelle:
Ziegelmattstrasse 1, 4503 Solothurn.
Weitere Geschäftsstelle:
Avenue de la Gare 4, 1003 Lausanne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Beat, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Reinhard, von Schänis, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Roland, von Kirchberg SG, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Otto, von Winterthur, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuthard, Bernhard, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Alfred, von Oberägeri, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Herbert, von Alpthal, in Goldau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Briggen, Daniel, von Spiez, in Zollikerberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brucker, Wolfgang, von Hünenberg, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chuard, Philippe, von Carouge GE, in Cologny, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Jacob, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Matzingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Roland, von Gontenschwil, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Sandro, von Wald ZH, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krämer, Marius, von Oberbüren, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leder, Walter, von Oberflachs, in Birr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Rudolf, von Zürich, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Ernst, von Hallau, in Dachsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santucci, Marco, von Zürich und Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schacher, René, von Escholzmatt, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Kurt, von Zauggenried, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Cäsar, von Oberbuchsiten, in Winznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tosi, Sandro, von Winznau, in Sigirino, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ballarini, Gino, von Glattfelden, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brem, Marcel, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brönnimann, Rudolf, von Zimmerwald, in Obersiggenthal, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büchi, Peter, von Münchwilen TG, in Wallenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buchwalder, Fritz, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühler, Heinz, von Diemtigen, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burgener, Herbert, von Eisten und Saas Fee, in Waltenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chauchaix, Gaston, von Düdingen, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cola, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diacon, Inès, italienische Staatsangehörige, in Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Donadello, Nicola, von Misery-Courtion, in Payerne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dürig, Thomas, von Bowil, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrler, Bruno, von Zürich und Ingenbohl, in Schwarzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gantenbein, Johannes, von Grabs, in Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Giumelli, Gian Piero, von Hausen AG, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gmünder, Beat, von Herisau, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grosfillier, Michel, von Le Grand-Saconnex, in Thônex, mit Kollektivprokura zu zweien;
Heller, Hans, von Winterthur, in Sulz ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hürlimann, Peter, von Hombrechtikon, in Schinznach Dorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Iff, Roland, von Auswil und Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Wolf-Rüdiger, von Escholzmatt, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lanz, Heinz, von Rohrbach, in Muri bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lehmann, Franziska, von Worb, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Miglioretto, Silvano, italienischer Staatsangehöriger, in Manno, mit Kollektivprokura zu zweien;
Modoux, Bernard, von Meyrin, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Walter, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nacht, Willi, von Vechigen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Naef, Paul Willy, von Brunnadern, in Höri, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peter, Urs, von Winterthur, in Uerikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Prain, Didier, von Satigny, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rimli, Helmut, von Frauenfeld und Tobel-Tägerschen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rinderspacher, Cyrill, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riondato, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Jonen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rochat, Benjamin, von L' Abbaye, in Pompaples, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Alain, von Winterthur und Sternenberg, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schärer, Rolf, von Trachselwald, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schäuble, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen-Günzgen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Christoph, von Signau, in Gümligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Solari, Bruno, von Wünnewil-Flamatt und Schmitten FR, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spada-Beffa, Chiara, von Rancate, in Lugano, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stern, Arnold, von Rüti bei Riggisberg, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sumi, Claude, von Saanen, in Genf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tellenbach, Jürg, von Oberthal, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tobler, Eveline, von Wald ZH und Mönchaltorf, in Zollikerberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Urech, Walter, von Baden, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Valaulta, Toni Louis, von Rueun, in Sargans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walthert, Martin, von Oberdiessbach, in Leibstadt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Daniel, von Ebnat-Kappel und Luzern, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Werner, von Freienbach, in Sattel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wiederkehr, Rudolf, von Aarau und Bünzen, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wild, Thomas Werner, von Zürich und Maur, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winiger, Hans, von Luzern und Hohenrain, in Oberrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wullschleger, Silvio, von Strengelbach, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zgraggen, Alois, von Erstfeld, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuttler, Irene, von Neuenhof, in Neuenhof, mit Kollektivunterschrift zu zweien.