Roland Breu
domiciled in Berneck, from Oberegg and Berneck Active mandates: ARTROB Projekte GmbH Connected persons: Rita Breu, Anibal Alghisi You can stay up to date through "Roland Breu", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Breu"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Breu", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Breu"
|
Places where people with the name Roland Breu live
Sectors in which people with the name Roland Breu work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Roland Breu
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Breu
Publication number: HR02-1004840881, Commercial Registry Office Zurich, (20)
b+p baurealisation ag, in Zürich, CHE-108.545.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Christian, von Stäfa und Beromünster, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bleuler, Nadine, von Zürich, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Breu, Roland, von Berneck, in Berneck, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cantekin, Irfan, von Pfungen, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dal Zotto, Massimiliano, von Thalwil, in Möhlin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hercka, Timotheus, genannt Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jackschath, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jauss, Markus, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaspar, Ines, österreichische Staatsangehörige, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Looser, Simon, von Nesslau, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Michel, David, von Bussnang, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schöni, Peter, von Linden, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3532033, Commercial Registry Office Zurich, (20)
b+p baurealisation ag, in Zürich, CHE-108.545.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3365675).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Nicole, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Roland, von Berneck, in Berneck, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobe, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Looser, Simon, von Nesslau, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Patzen, Franziska, von Scharans, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Philipp, von Zuzwil BE, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5456824, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bootsfahrschule Bodensee GmbH, bisher in Erlen, CH-440.4.017.916-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 28, Publ. 5140042).
Statutenänderung:
23.12.2009.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Alte Amriswilerstrasse 7, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Kai, von St. Gallen, in Amriswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Roland, von Appenzell, in Buchackern (Erlen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--].