Mario Braide
domiciled in Visp, from Hallwil Active mandates: Matterhorn Region SA Connected persons: Christian Schwab, Henri-Pierre Galetti, Philippe Joseph Sproll and more You can stay up to date through "Mario Braide", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Braide"
Credit rating You can stay up to date through "Mario Braide", please log in or register free of charge.You are now following "Mario Braide"
|
Places where people with the name Mario Braide live
Sectors in which people with the name Mario Braide work
Other booking services
Other booking services
Private persons with the name Mario Braide
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Mario Braide
Publication number: HR02-1005114762, Commercial Registry Office Valais, (626)
Matterhorn Region SA, à Sion, CHE-100.280.455, société anonyme (No. FOSC 85 du 03.05.2017, p.0, Publ. 3501091).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gremaud, Pierre-André, de Echarlens, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux;
Rey, Jean Pierre, de Crans-Montana, à Leukerbad, administrateur, avec signature collective à deux;
Schär, Pascal, de Uster, à Saas Fee, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Braide, Mario, de Hallwil, à Visp, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou un administrateur [précédemment: directeur, avec signature collective à deux];
Fleischmann, Mathias, de Schübelbach, à Steg-Hohtenn, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou un administrateur.
Publication number: 3447919, Commercial Registry Office Valais, (626)
Valais Incoming SA, à Sion, CHE-100.280.455, société anonyme (No. FOSC 45 du 04.03.2016, Publ. 2705473).
Modification des statuts:
22.02.2017.
Nouvelle raison sociale:
Matterhorn Region SA.
Nouvelle traduction de la raison:
[Les traductions seront radiées dans le registre du commerce].
Nouveau but:
La société a pour but la création, la promotion, la distribution et la vente de prestations de services et de produits. Elle soutient et coordonne les actions des partenaires, analyse les marchés d'une manière indépendante et/ou avec d'autres acteurs, et gère toutes les affaires qui servent à l'atteinte du but de la société (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bianco, Eric, de Conthey, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Huggler, Bruno, de Hasliberg, à Montana, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Tacchella, Marco, de Melano, à Brig-Glis, administrateur et vice-président, avec signature collective à deux;
Schär, Pascal, de Uster, à Saas Fee, administrateur, avec signature collective à deux;
Calame-Longjean, Raoul, de Le Locle, à Naters, administrateur, avec signature collective à deux;
Rey, Jean Pierre, de Crans-Montana, à Leukerbad, administrateur, avec signature collective à deux;
Gremaud, Pierre-André, de Echarlens, à Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux;
Braide, Mario, de Hallwil, à Visp, directeur, avec signature collective à deux. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: 3695552, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Marketing Kooperation Jungfrau, in Interlaken, CH-092.6.015.408-5, fördert den Bekanntheitsgrad der Jungfrau Region, Verein (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2005, S. 4, Publ. 3056138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braide, Mario, von Hallwil, in Matten bei Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, Peter, von Wiler (Lötschen), in Lauterbrunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlemann, Ursula, von Bönigen, in Bönigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haari, Patricia, von Lenk, in Oberried am Brienzersee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salm, Samuele, von Veltheim, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Zihlmann, Daniel, von Reiden, in Matten bei Interlaken, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].