Nikolaos Bourtzakis
domiciled in Neuenhof, from Zürich Active mandates: Ernst Müller AG Bauunternehmung, DB-Tech GmbH Connected persons: Michael Markus Müller, Urs Müller, Janna Rosangel Moret Laparra You can stay up to date through "Nikolaos Bourtzakis", please log in or register free of charge.You are now following "Nikolaos Bourtzakis"
Credit rating You can stay up to date through "Nikolaos Bourtzakis", please log in or register free of charge.You are now following "Nikolaos Bourtzakis"
|
Places where people with the name Nikolaos Bourtzakis live
Sectors in which people with the name Nikolaos Bourtzakis work
General structural engineering
Other construction
General structural engineering
Other construction
Private persons with the name Nikolaos Bourtzakis
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nikolaos Bourtzakis
Publication number: HR02-1005914948, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ernst Müller AG Bauunternehmung, in Lufingen, CHE-107.903.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005189973).
Statutenänderung:
11.12.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen von Bauten aller Art sowie den Verkauf und die Installation von Solartechnik. Sie kann sich im Übrigen mit allen Handels-, Finanz- und Immobiliengeschäften befassen, die mit dem Zweck zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach 6158, 8050 Zürich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Alexandra, von Lufingen, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urs Ernst, von Lufingen, in Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Müller, Urs, von Kloten und Lufingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bourtzakis, Nikolaos, von Zürich, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Michael Markus, von Lufingen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005842914, Commercial Registry Office Aargau, (400)
DB-Tech GmbH, in Neuenhof, CHE-413.377.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dzaferi, Spejtim, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bourtzakis, Nikolaos, von Zürich, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005087373, Commercial Registry Office Aargau, (400)
DB-Tech GmbH (DB-Tech Sàrl) (DB-Tech Sagl) (DB-Tech Ltd liab Co), in Neuenhof, CHE-413.377.746, Webermühle 31, 5432 Neuenhof, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.01.2021.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Elektronik und Elektroinstallation sowie Verkauf von damit zusammenhängenden Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 20.01.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Dzaferi, Spejtim, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bourtzakis, Nikolaos, von Zürich, in Neuenhof, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.